Entreprise : EXADEX - SIREN 326 492 535
Identité
(Entreprise radiée le 27/04/2023)
Dénomination
EXADEX
SIREN (siège)
326 492 535
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1983
Date de fin de la personne morale
21/03/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'huissiers
Capital social
381122.56 EUR
Adresse du siège
161 RUE YVES MONTAND 34080 MONTPELLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC 2000
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRARI PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
ARSENE CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
MATZKE BRIGITTE , PAULE
Nom d'usage
GUILLEMAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
PEROLS
Nom, Prénom(s)
LANCON LUC , ANDRE , CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Vailhauquès
Nom, Prénom(s)
DURROUX BRUNO , MARCEL , EMMANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Vailhauquès
Nom, Prénom(s)
VAN DEN BRANDE SANDRINE , MICHELLE
Nom d'usage
SCHUYTEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
GEORGET MICKAEL , ARNAUD , NICOLAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1982
Siret
32649253500033
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Huissiers de justice
Adresse
161 RUE 161 rue Yves Montand
34080 , Montpellier - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Parc 2000
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/05/1991
Siret
32649253500025
Code APE
741A
Adresse
19 CRS GAMBETTA
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
32649253500041
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente aux enchères des véhicules occasions.
Adresse
LES PORTES DOMITIENNES
34740 , VENDARGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 113
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16853
Date d'ajout
27/04/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4280
Date d'ajout
14/02/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 04/02/2020 Liquidateur : GUILLEMAIN Brigitte PauleSCHUYTEN Sandrine MichelleDURROUX Bruno Marcel EmmanuelLANCON Luc André ClaudeGEORGET Mickaël, Arnaud, Nicolas Le siège de la liquidation est fixé à : 161 rue Yves Montand - PARC 2000 34080 Montpellier Journal d'annonces légales : Journal officiel de la RF en date du 04/02/2020
Numéro d'observation
14153
Date d'ajout
09/09/2011
Description
Fusion - L236-1 à compter du 26/07/2011 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : MAITRE JEAN-LUC AYNE, MAITRE BRUNO DURROUX ET MAITRE LUC LANCON HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, Société civile professionnelle (SCP), 161 rue Yves Montand - Parc 2000 34080 MONTPELLIER (RCS MONTPELLIER (3405) 326 492 543) Augmentation de capital à compter du 26/07/2011 Ancien : 228673,53 EUR Nouveau : 457347,06 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/07/2011 : Nouveau : AYNE Jean-Luc Albert François, Gérant associé Nouveau : DURROUX Bruno Marcel Emmanuel, Gérant associé Nouveau : LANCON Luc André Claude, Gérant associé Changement de qualité : GUILLEMAIN Brigitte Paule, Associé devient Gérant associé Prorogation de durée de la personne morale à compter du 26/07/2011 Changement de dénomination à compter du 26/07/2011 Ancienne : ME DANY ELDIN ME PIERRE BAUDIA ME BRIGITTE MATZKE-GUILLEMAIN ME SANDRINE SCHUYTEN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES SCP TITULAIRE D'UN OFFICE Nouvelle : Maître Dany ELDIN Maître Pierre BAUDIA Maître Jean-Luc AYNE Maître Brigitte MATZKE-GUILLEMAIN Maître Bruno DURROUX Maître Luc LANCON Maître Sandrine SCHUYTEN Huissiers de Justice associés
Numéro d'observation
10618
Date d'ajout
26/09/2006
Description
TRANSFERT DE SIEGE ET D'ETABLISSEMENT PRINCIPAL ANCIEN :19 COURS GAMBETTA 34000 MONTPELLIER NOUVEAU : 161 RUE YVES MONTANT PARC 2000 34080 MONTPELLIER Date d'effet : 04/08/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).