Entreprise : SOCIETE GENERALE DE SERVICES ET DE COMMUNICATION SA - SIREN 326 481 413
Identité
Dénomination
SOCIETE GENERALE DE SERVICES ET DE COMMUNICATION SA
SIREN (siège)
326 481 413
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1998
Date de fin de la personne morale
12/02/2033
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
183 AV ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESMOLE CHRISTIAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DESMOLE FABIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GAUDRON GENEVIEVE
Nom d'usage
DESMOLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DIONISI PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Rungis
Nom, Prénom(s)
HOMMEL BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Argenteuil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/02/1983
Siret
32648141300044
Enseigne
HUTLAIT
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Courtage négoce importation exportation de tous produits laitiers et de tous dérives du lait tous produits et services tant en Cee Qu'a l'étranger
Adresse
183 AV 183 Avenue DU ROULE
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/1989
Siret
32648141300028
Code APE
513G
Adresse
18 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/11/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1994
Siret
32648141300036
Code APE
513G
Adresse
7 RUE DE TILSITT
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39047
Date d'ajout
05/07/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20173
Date d'ajout
28/03/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
15420
Date d'ajout
14/03/2019
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
11384
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
9334
Date d'ajout
14/12/2007
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
25197
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3773
Date d'ajout
13/02/1998
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).