Entreprise : SCI BAUD-KERMARREC - SIREN 326 479 813
Identité
(Entreprise radiée le 31/08/2021)
Dénomination
SCI BAUD-KERMARREC
SIREN (siège)
326 479 813
Date d'immatriculation au RNE
24/02/1983
Date de fin de la personne morale
23/02/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
TY ER DOUAR 56150 BAUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COBIGO JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Le Hingle
Nom, Prénom(s)
COBIGO CATHERINE , ANNE
Nom d'usage
HALLEGOUET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Questembert
Nom, Prénom(s)
COBIGO MARIE-ANDREE
Nom d'usage
CHANDAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Saint-Nolff
Nom, Prénom(s)
COBIGO GWENAELLE , MARCELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Guénin
Nom, Prénom(s)
BELLEC ANNE , JOSEPHINE , MARIE
Nom d'usage
COBIGO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1934
Commune de résidence
Carnac
Nom, Prénom(s)
LE CROLLER ANNE , MARIE
Nom d'usage
COBIGO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1934
Commune de résidence
Guénin
Nom, Prénom(s)
COBIGO PIERRE-YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Berne
Nom, Prénom(s)
COBIGO MARIE-ANNE
Nom d'usage
HOSTETTLER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Nom, Prénom(s)
COBIGO JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1983
Siret
32647981300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE CHAMP DE GUENIN
56150 , GUENIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1983
Siret
32647981300023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la réception comme apports, la construction, la propriété et la gestion de tous biens immobiliers
Adresse
ZA de Ty Ar Douar
56150 , Baud - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).