Entreprise : SCI DES TROIS BECS - SIREN 326 431 483
Identité
Dénomination
SCI DES TROIS BECS
SIREN (siège)
326 431 483
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1983
Début d’activité
22/01/1983
Date de fin de la personne morale
15/02/2033
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété administration et exploitation par location ou autrement d'un terrain et de constructions.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
RTE DE CREST 26400 AOUSTE-SUR-SYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOYAL QUENTIN , CHRISTOPHER , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1988
Commune de résidence
Crest
Nom, Prénom(s)
LOYAL PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Aouste-sur-Sye
Nom, Prénom(s)
LOYAL DAMIEN , JEAN , SIMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Crest
Nom, Prénom(s)
LOYAL AUDREY , MONIQUE , MARIE
Nom d'usage
CHANTEPIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Hyères
Nom, Prénom(s)
LOYAL BRICE , FABIEN , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Crest
Dénomination
LOPHI
Qualité
Autre
Commune de résidence
Aouste-sur-Sye
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/01/1983
Siret
32643148300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété administration et exploitation par location ou autrement d'un terrain et de constructions.
Autres Activités
Propriété administration et exploitation par location ou autrement d'un terrain et de constructions.
Adresse
RTE DE CREST
26400 , AOUSTE-SUR-SYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Die a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot de l'acte au greffe le 16 février 1983 -n° 35 - l'écho et valentinois du 22 janvier 1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).