Entreprise : SCI LOU MIAN - SIREN 326 379 245
Identité
Dénomination
SCI LOU MIAN
Sigle
S.C.I. LOU MIAN
SIREN (siège)
326 379 245
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1983
Début d’activité
01/01/1983
Date de fin de la personne morale
21/02/2033
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
Propriété, administration, gestion et exploitation d'une maison sise a font Gillarde, commune de Molines-en-Queyras, cadastrée n° 850 section F.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
27440.82 EUR
Adresse du siège
FONTGILLARDE 05350 MOLINES-EN-QUEYRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC FLORANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1987
Commune de résidence
Molines-en-Queyras
Nom, Prénom(s)
DEBRUNE CATHERINE
Nom d'usage
BLANC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Molines-en-Queyras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
32637924500011
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Propriété, administration, gestion et exploitation d'une maison sise a font Gillarde, commune de Molines-en-Queyras, cadastrée n° 850 section F.
Adresse
FONTGILLARDE
05350 , MOLINES-EN-QUEYRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
225
Date d'ajout
26/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/01/2010 : Partant : DEBRUNE Maurice, Jacques, Gérant(e) Nouveau : BLANC Catherine, Gérant(e)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).