Entreprise : BERNARD BOIS - SIREN 326 261 146
Identité
Dénomination
BERNARD BOIS
SIREN (siège)
326 261 146
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1983
Début d’activité
01/01/1983
Date de fin de la personne morale
27/01/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION FORESTIERE ET TRAITEMENT DU BOIS ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS FINANCIERES IMMOBILIERES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES SE RATTACHANT A L'OBJET EXPLOITATION FORESTIERE ET TRAITEMENT DU BOIS ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS FINANCIERES IMMOBILIERES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES SE RATTACHANT A L'OBJET
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Capital social
109390 EUR
Adresse du siège
39 RUE BLAISE DE MONTESQUIEU 77780 BOURRON-MARLOTTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES POTEAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SERRANO FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Montigny-sur-Loing
Dénomination
CABINET PUJO CHRISTELLE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Varenne Saint-Hilaire
Dénomination
COMPAGNIE FRANCAISE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE COFREC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LA VARENNE SAINT HILAIRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
32626114600020
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION FORESTIERE ET TRAITEMENT DU BOIS ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS FINANCIERES IMMOBILIERES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES SE RATTACHANT A L'OBJET EXPLOITATION FORESTIERE ET TRAITEMENT DU BOIS ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS FINANCIERES IMMOBILIERES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES SE RATTACHANT A L'OBJET
Adresse
39 RUE BLAISE DE MONTESQUIEU
77780 , BOURRON-MARLOTTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES POTEAUX
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
06/06/1994
Description
: --- MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEMISSION DE MR MICHEL BOURGEOIS DE SES FONCTIONS ADS SUIVANT AGO DU 10 11 93 A COMPTER DU 10/11/93 MODIFICATION DE L'ADRESSE PERSONNELLE DU PCA
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/09/1992
Description
: --- MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ANCIEN PCA ET ADM MR PEYER XAVIER NOUVEAU ADM ET PCA MR BOURGEOIS MICHEL SUIVANT PV CA DU 20.07.92 A COMPTER DU 20/07/92
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/01/1983
Description
Historique des observations depuis le 28/01/1983 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 876 le 21/12/1982 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 04/12/1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).