Entreprise : SIRTA INTERNATIONAL - SIREN 326 257 375
Identité
(Entreprise radiée le 23/04/2021)
Dénomination
SIRTA INTERNATIONAL
SIREN (siège)
326 257 375
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1982
Date de fin de la personne morale
30/12/2081
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
44454.13 EUR
Adresse du siège
5 PL DES CHARMILLES 34080 MONTPELLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5 PLACE DES CHARMILLES BAT A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FROMONT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1936
Commune de résidence
PEROLS
Nom, Prénom(s)
YOT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
BREST ALAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
THOULOUSE FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
PEZENAS
Nom, Prénom(s)
TOURNADRE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
ITTEVILLE
Nom, Prénom(s)
RIBAS JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
LIMOUX
Nom, Prénom(s)
BONICEL JEAN-PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
NIMES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/1988
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/11/1982
Siret
32625737500013
Code APE
7701
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDE ET REALISATION EN URBANISME, ARCHITECTURE ET INGENIERIE, FOURNITURES ET COMMERCIALISATION DE BIENS D'EQUIPEMENTS...
Adresse
5 PL RES LES TONNELLES N[154
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5 PLACE DES CHARMILLES BAT A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17311
Date d'ajout
23/04/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 23/04/2021 avec effet au 23/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4152
Date d'ajout
22/11/1988
Description
Dissolution anticipée de la société LIQUIDATEUR : MR BUGEJA GERARD A COMPTER DU 08/06/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 291 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 44 454.13 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).