Entreprise : OLIVER WYMAN SAS - SIREN 326 143 948
Identité
(Entreprise radiée le 10/07/2018)
Dénomination
OLIVER WYMAN SAS
SIREN (siège)
326 143 948
Date d'immatriculation au RNE
01/09/2000
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
130112 EUR
Adresse du siège
1 RUE EULER 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Moukanas HANNA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/12/1982
Siret
32614394800080
Nom commercial
OLIVER WYMAN
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires conseils informations ou renseignements d'affaires et notamment le conseil en matière de stratégie commerciale ainsi que la réalisation d'enquêtes
Adresse
1 RUE 1 rue Euler
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/01/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1986
Siret
32614394800031
Code APE
741J
Adresse
12 RUE SAINT FLORENTIN
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
32614394800049
Code APE
741G
Adresse
21 AV VICTOR HUGO
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
32614394800056
Code APE
741G
Adresse
3 RUE SCHEFFER
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3-5
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/2002
Siret
32614394800072
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
28 AV VICTOR HUGO
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/05/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
32614394800023
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
5 RUE DE LA LIBERATION
78350 , JOUY-EN-JOSAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2000
Siret
32614394800064
Code APE
741G
Adresse
1 TOUR FRAMATOME
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR FRAMATOME
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003B0080034
Date d'ajout
10/07/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2003B0080031
Date d'ajout
04/07/2018
Description
Associé unique : OLIVER WYMAN SNC, SNC, 1 rue Euler 75008 Paris, 344 962 246 Rcs Paris.
Numéro d'observation
2003B0080029
Date d'ajout
04/07/2018
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 22-05-2018
Numéro d'observation
60525
Date d'ajout
16/01/2003
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION MERCER DELTA HOLDING FORME JURIDIQUE SAP SIEGE SOCIAL 28 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS RCS 439563404 PARIS
Numéro d'observation
60524
Date d'ajout
16/01/2003
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SCM SOCIETE DE CONSEIL ET DE MANAGEMENT FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 1 PLACE DE LA COUPOLE - TOUR FRAMATOME 92400 COURBEVOIE RCS 398757799 NANTERRE
Numéro d'observation
60519
Date d'ajout
16/01/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
60520
Date d'ajout
16/01/2003
Description
La société a par décision du 30/12/2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 30/12/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).