Entreprise : SOCIETE CIVILE DE CHANTACO - SIREN 325 974 608
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE CHANTACO
SIREN (siège)
325 974 608
Date d'immatriculation au RNE
05/01/1983
Début d’activité
15/07/1954
Date de fin de la personne morale
04/01/2053
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Administration et exploitation de ts immeubles
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
7317.55 EUR
Adresse du siège
AV DE CHANTACO 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LACOSTE FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LACOSTE SOPHIE
Nom d'usage
DOURNEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Cabriès
Nom, Prénom(s)
LACOSTE JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Nom, Prénom(s)
LACOSTE CAMILLE , CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
LACOSTE CAMILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
LACOSTE MARIE , BERYL
Nom d'usage
HAMILTON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Nom, Prénom(s)
LACOSTE MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Nom, Prénom(s)
LACOSTE JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Paris 17
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/07/1954
Siret
32597460800011
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Administration et exploitation de ts immeubles
Adresse
AV DE CHANTACO
64500 , SAINT-JEAN-DE-LUZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
302
Date d'ajout
19/01/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/04/2007 : Nouveau : LACOSTE Jean-Marie, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
306
Date d'ajout
19/01/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/07/2008 : Nouveau : DOURNEL Sophie, Co-Gérant
Numéro d'observation
189
Date d'ajout
14/01/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 21/03/2006 : Nouveau : HAMILTON Marie Beryl, Associé Société Civile Nouveau : LACOSTE Camille, Associé Société Civile Nouveau : LACOSTE Jacques, Associé Société Civile Modifié :LACOSTE François Associé société Civile Nouveau : LACOSTE Michel Associé société Civile Nouveau : LACOSTE Catherine Associé société Civile
Numéro d'observation
188
Date d'ajout
14/01/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/12/2008 : Partant : LACOSTE Simone, Co-Gérant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LES STATUTS CONSTITUES PAR ME LOUSTALET NOTAIRE A BAYONNE LE 15.7.54. ONT ETE REFONDUS A LA DATE DU 31.8.82. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 48 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 317.55 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).