Entreprise : SCM MOLIERE - SIREN 325 943 256
Identité
(Entreprise radiée le 02/10/2019)
Dénomination
SCM MOLIERE
SIREN (siège)
325 943 256
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1982
Date de fin de la personne morale
05/12/2032
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1112 EUR
Adresse du siège
34 RUE VACHERESSE 77400 LAGNY-SUR-MARNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32-34
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THEVENARD EMILIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1988
Commune de résidence
Carnetin
Nom, Prénom(s)
TAMAMES GONZALEZ MARCELINO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
DAVID ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Quincy-Voisins
Nom, Prénom(s)
ROURE JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BATIER CYRIL , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Neuilly-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
LE DEVEHAT AZILIS , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Lagny-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
LAETHIER PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GROSHENS ARIANE
Nom d'usage
PROSPER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Carnetin
Nom, Prénom(s)
AUDIN MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
ADDA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
LEBASNIER THIERRY , NORBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Montévrain
Nom, Prénom(s)
SAVRY DIDIER , JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Couilly-Pont-aux-Dames
Nom, Prénom(s)
ABRAMOVICI FRANCIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Thorigny-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/11/1982
Siret
32594325600017
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
30 RUE VACHERESSE
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DU NO 30 AU NO 34
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/11/1982
Siret
32594325600025
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Profession de santé faciliter l'exercice professionnel par la mise en commun des moyens, en respectant l'indépendance technique et morale de chaque praticien.
Adresse
34 RUE 32-34 rue Vacheresse
77400 , Lagny-sur-Marne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32-34
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
02/10/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : La République de Seine et Marne DU : 07-10-2019, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
02/10/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-01-2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/12/1982
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS LE PARI SIEN LIBERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).