Entreprise : SCEA MAX AUBERT - SIREN 325 509 032
Identité
Dénomination
SCEA MAX AUBERT
SIREN (siège)
325 509 032
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1982
Début d’activité
01/09/1982
Date de fin de la personne morale
10/10/2081
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
L'exploitation agricole sous toutes ses formes
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
Domaine de la Présidente 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE LA PRESIDENTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EMPRIN CELINE
Nom d'usage
AUBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
TRAMIER HENRIETTE
Nom d'usage
AUBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
STE CECILE LES VIGNES
Dénomination
SA RENESSENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
STE CECILE LES VIGNES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1982
Siret
32550903200018
Nom commercial
LA PRESIDENTE
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exploitation agricole sous toutes ses formes
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
Domaine de la Présidente
84290 , SAINTE-CECILE-LES-VIGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE LA PRESIDENTE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1355
Date d'ajout
03/05/1999
Description
ADJONCTION D'UN NOM COMMERCIAL : LA PRESIDENTE" A COMPTER DU 27 AVRIL 1999
Numéro d'observation
3507
Date d'ajout
07/12/1998
Description
ANCIEN CAPITAL : 4 572 000 FRS NOUVEAU : 250 000 FRS A COMPTER DU 23 OCTOBRE 1998 JOURNAL : TPBM DU 27 NOVEMBRE 1998
Numéro d'observation
3260
Date d'ajout
28/10/1996
Description
ANCIEN GERANT : AUBERT MAX NOUVEAU : AUBERT RENE, NE LE 03/08/1959 A ORANGE (84), DEMEURANT 14 RUE SAINT ETIENNE A AVIGNON (84000) A COMPTER DU 01/09/1996 JOURNAL : LA DEPECHE DE PROVENCE DU 25/10/1996
Numéro d'observation
5094
Date d'ajout
20/10/1995
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR L'APPORT DE BIENS IMMOBILIERS SIS A SAINTE CECILE LES VIGNES (84), EVALUES A 2200000 FRS, CAPITAL PORTE A 4572000 FRS A COMPTER DU 11/08/1995 JOURNAL : TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU MIDI
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).