Entreprise : SOCIETE CIVILE BERNI - SIREN 325 454 734
Identité
(Entreprise radiée le 10/05/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE BERNI
SIREN (siège)
325 454 734
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1982
Date de fin de la personne morale
30/09/2032
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
1 T PROM AUBERT MILLOT 04100 MANOSQUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 TER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEANMET-PERALTA BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
RAVEL FRANCOISE
Nom d'usage
JEANMET-PERALTA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Manosque
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/1982
Siret
32545473400014
Code APE
703C
Adresse
FONT DE GUERIN
04100 , MANOSQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1982
Siret
32545473400022
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, administration, exploitation et mise en valeur, aménagement, construction de tous immeubles.
Adresse
1 T 1T Promenade Aubert Millot
04100 , Manosque - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MANOSQUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3078
Date d'ajout
10/05/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 10/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
749
Date d'ajout
08/02/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
1237
Date d'ajout
21/09/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/09/2007 : Rectification sur le nom du gérant associé : M. Jeanmet-Peralta Bernard au lieu de Jeanmet Bernard Mention de l'associée : Mme Jeanmet-Peralta née Ravel Françoise
Numéro d'observation
270
Date d'ajout
16/02/2005
Description
Modification concernant la personne morale Suivant Pv d'assemblée du 20 janvier 2005, transfert du siège social de : Quartier font de Guérin 04100 Manosque A : 1 ter promenade Aubert Millot 04100 Manosque Date d'effet : 20/01/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).