Entreprise : SOCIETE COMMERCIALE D'INFORMATIQUE ET DE PARTICIPATIONS - SIREN 325 400 943
Identité
Dénomination
SOCIETE COMMERCIALE D'INFORMATIQUE ET DE PARTICIPATIONS
Sigle
SOCIPAR
SIREN (siège)
325 400 943
Date d'immatriculation au RNE
08/10/1982
Début d’activité
02/08/1982
Date de fin de la personne morale
07/10/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Administration d'entreprises, activités de holding
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1714560 EUR
Adresse du siège
MANGOT VULCIN 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM ALBIZIA RD3 QUA BOIS CARRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBERY BERTRAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Basse-Pointe
Nom, Prénom(s)
AUBERY HUBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Le Francois
Nom, Prénom(s)
CHARLIER JULIEN , EMILE , JEAN-PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SAFIGEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Fort-de-France
Dénomination
SOCIETE CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/08/1982
Siret
32540094300040
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Administration d'entreprises, activités de holding
Adresse
MANGOT VULCIN
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM ALBIZIA RD3 QUA BOIS CARRE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2024
Siret
32540094300057
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
469 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
83100 , TOULON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O TOULON DIFFUSION AUTO
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
32540094300024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
ZI DE PLACE D'ARMES
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
32540094300032
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration d'entreprises, activité de holding
Adresse
17 RUE LEON GONTRAND DAMAS
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE CENTRE AUTO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524 490.17 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).