Entreprise : CUMA INTER CANTONALE DU HAUT COUSERANS - SIREN 325 183 549
Identité
Dénomination
CUMA INTER CANTONALE DU HAUT COUSERANS
SIREN (siège)
325 183 549
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1982
Début d’activité
02/06/1982
Date de fin de la personne morale
24/08/2081
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
PRESTATIONS DE SERVICES A L'USAGE EXCLUSIF DE SES MEMBRES
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
686.02 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 09140 ERCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAU BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Ercé
Nom, Prénom(s)
CHANAUD ROGER , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Soulan
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Oust
Nom, Prénom(s)
GRANGER-DEGA PASCAL , BARTHELEMY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Massat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/06/1982
Siret
32518354900022
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
PRESTATIONS DE SERVICES A L'USAGE EXCLUSIF DE SES MEMBRES
Autres Activités
PRESTATIONS DE SERVICES A L'USAGE EXCLUSIF DE SES MEMBRES
Adresse
MAIRIE
09140 , ERCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/06/1982
Siret
32518354900014
Code APE
713A
Adresse
CHAMBRE D'AGRICULTURE
09320 , MASSAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/08/1982
Description
Historique des observations RCS : PUBLICITE CONSTITUTION : TERRES D'ARIEGE A COMPTER DU 21/09/99, MODIFICATION DE LA DENOMINATION (ANCIENNE : CUMA INTERCOMMUNALE DU HAUT COUSERANS), DE L'ACTIVITE (ANCIENNE : MATERIEL AGRICOLE), DU SIEGE (ANCIEN : CHAMBRE D'AGRICULTURE A MASSAT) ET MENTION DU CAPITAL ; MR CALVET FRANCOIS (PDT) EST REMPLACE PAR MR FRANCOIS JEAN PIERRE, MR FRANCOISE PASCAL (VICE PDT) EST REMPLACE PAR MR GRANGER PASCAL, MR SERVAT GERARD (SECRETAIRE) EST REMPLACE PAR MR CHANAUD ROGER INSERTION : TERRES D'ARIEGE DU 12/11/99
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).