Entreprise : SCP CASSIER FELDER SIDOT - SIREN 325 114 114
Identité
(Entreprise radiée le 18/07/2017)
Dénomination
SCP CASSIER FELDER SIDOT
SIREN (siège)
325 114 114
Date d'immatriculation au RNE
30/08/1982
Date de fin de la personne morale
29/08/2081
Forme juridique
SCP d'architectes
Capital social
2341.62 EUR
Adresse du siège
20 QUAI DU MUSEE 88000 EPINAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FELDER BERTRAND , CLAUDE , RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Epinal
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1988
Siret
32511411400029
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
20 QUAI DU MUSEE
88000 , EPINAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
32511411400037
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
28 LA VANNE DE PIERRE
88100 , SAINT-DIE-DES-VOSGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3903
Date d'ajout
18/07/2017
Description
Radiation du RCS le 18/07/2017 avec effet au 30/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
296
Date d'ajout
16/01/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2016 Liquidateur : FELDER Bertrand Claude Raymond Le siège de la liquidation est fixé à : 20 Quai du Musée 88000 Epinal Journal d'annonces légales : VOSGES MATIN en date du 06/01/2017 Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).