Entreprise : EARL LABAT - SIREN 325 018 133
Identité
Dénomination
EARL LABAT
SIREN (siège)
325 018 133
Date d'immatriculation au RNE
31/08/1982
Début d’activité
01/02/1982
Date de fin de la personne morale
30/08/2081
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Production légumières et maraîchères (une exploitation d'une superficie de 11 ha 54 à 65 Ca) + production horticole.
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Qualité
Actif agricole
Capital social
10560 EUR
Adresse du siège
CREISMEAS 29490 GUIPAVAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABAT ANDRE , PAUL-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
GUIPAVAS
Nom, Prénom(s)
LABAT PIERRE-HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
GUIPAVAS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1982
Siret
32501813300018
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production légumières et maraîchères (une exploitation d'une superficie de 11 ha 54 à 65 Ca) + production horticole.
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
CREISMEAS
29490 , GUIPAVAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
04/01/1995
Description
TRANSFORMATION DU GAEC LABAT PERE ET FILS EN EARL LABAT PIERRE HENRI A COMPTER DU 31/07/1994. DEMISSION DE MR ANDRE LABAT DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT. LE CAPITAL SOCIAL EST REDUIT DE 920 000 FRANCS A 50 000 FRANCS. LA DUREE DE LA SOCIETE EST PROROGEE DE 99 ANS A COMPTER DE SON IMMATRICULATION AU R.C.S. A COMPTER DU 31/07/1994.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/02/1987
Description
CAPITAL PORTE DE 886.000 F A 920.000 F AVEC MINIMUM : 460.000 F DEMISSION DE MR HENRI LABAT DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT. A COMPTER DU 01.01.87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).