Entreprise : SCEA DU MAS ROUGE - SIREN 324 958 339
Identité
Dénomination
SCEA DU MAS ROUGE
SIREN (siège)
324 958 339
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1982
Début d’activité
22/05/1982
Date de fin de la personne morale
22/07/2081
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION AGRICOLE DE BIENS QUI APPARTIENNENT OU APPARTIENDRONT A LA SOCIETE OU QUI SERONT PRIS A BAIL OU MIS A DISPOSITION ETC...
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
6402.86 EUR
Adresse du siège
MAS ROUGE 30250 SOMMIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOURDAN FRANCOIS , LEOPOLD
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Sommières
Nom, Prénom(s)
JOURDAN CECILE , CAMILLE , MARIE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Sommières
Nom, Prénom(s)
MARTIN ELISABETH , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
JOURDAN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Sommières
Dénomination
ELISABETH ET FRANCOIS JOURDAN WINES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Sommières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/05/1982
Siret
32495833900016
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE DE BIENS QUI APPARTIENNENT OU APPARTIENDRONT A LA SOCIETE OU QUI SERONT PRIS A BAIL OU MIS A DISPOSITION ETC...
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
MAS ROUGE
30250 , SOMMIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/014421
Date d'ajout
19/05/2023
Description
Modification relative aux dirigeants : Société par actions simplifiée ELISABETH ET FRANCOIS JOURDAN WINES devient gérant Ajout du représentant : Monsieur François Léopold JOURDAN MARTIN Elisabeth Jeanne Marie nom d'usage : JOURDAN Elisabeth n'est plus gérant MARTIN Elisabeth Jeanne Marie nom d'usage : JOURDAN Elisabeth devient Associé JOURDAN François Léopold nom d'usage : JOURDAN François devient Associé JOURDAN Cécile Camille Marie devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/014421
Date d'ajout
19/05/2023
Description
Modification relative aux associés de société civile : Société par actions simplifiée ELISABETH ET FRANCOIS JOURDAN WINES devient gérant Ajout du représentant : Monsieur François Léopold JOURDAN MARTIN Elisabeth Jeanne Marie nom d'usage : JOURDAN Elisabeth n'est plus gérant MARTIN Elisabeth Jeanne Marie nom d'usage : JOURDAN Elisabeth devient Associé JOURDAN François Léopold nom d'usage : JOURDAN François devient Associé JOURDAN Cécile Camille Marie devient Associé
Numéro d'observation
8182
Date d'ajout
12/12/1991
Description
SUIVANT DELIBERATION DES ASSOCIES EN DATE DU 21.11.91, MME JOURDAN NEE MARTIN ELISABETH NEE LE 21.09.55 A MONTPELLIER DEMEURANT A SOMMIERES LE MAS ROUGE A ETE NOMMEE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR JOURDAN FRANCOIS DEMISSIONNAIRE DEPOT AU GREFFE LE 12.12.91 LE COMMERCIAL DU GARD 10.12.91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).