Entreprise : CUMA DU PETIT DOUET - SIREN 324 872 266
Identité
Dénomination
CUMA DU PETIT DOUET
SIREN (siège)
324 872 266
Date d'immatriculation au RNE
23/08/1982
Début d’activité
30/03/1982
Date de fin de la personne morale
22/08/2081
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
TRAVAUX AGRICOLES
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
120000 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 50340 HEAUVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUREL JEREMY , DENIS , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Pierreville
Nom, Prénom(s)
HAMEL DAVID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
la hague
Nom, Prénom(s)
SOREL JEAN-LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Tréauville
Nom, Prénom(s)
TOURAINE DESVAUX PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Siouville-Hague
Dénomination
GAEC DE LA RABASSERIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Héauville
Dénomination
EARL DE LA BATE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Dénomination
GAEC SAINT MARCOUF
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pierreville
Dénomination
CUMA DE SOTTEVILLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Sotteville
Dénomination
GAEC D'ETOUPPEVILLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Les Pieux
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
30/03/1982
Siret
32487226600022
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux agricoles
Adresse
1 VILLAGE D'ETOUPPEVILLE
50340 , HELLEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR YVES LAURENT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
32487226600014
Adresse
MAIRIE
50340 , HEAUVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
868
Date d'ajout
09/04/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/03/2015 : Partant : JAMES Jean-Paul, Président Nouveau : LAURENT Yves, Président Modifié : LUCAS Emmanuel, Secrétaire Transfert de l'établissement principal à compter du 16/03/2015 : Ancienne adresse : CHEZ MONSIEUR JAMES JEAN PAUL - LE PONT LANGLOIS 50340 HEAUVILLE Nouvelle adresse : Chez Mr Yves Laurent - 1 Village d'Etouppeville - 50340 Helleville PV du CA du 16/03/2015.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3266
Date d'ajout
29/11/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PARTANTS : M TESSON JEAN (PRESIDENT), M LUCAS PHILIPPE (SECRETAIRE), M LETABLIER PIERRE (TRESORIER) ET M COTTEBRUNE ALBERT (COM CPTES) NOUVEAUX : M GOGIBU PIERRE (PRESIDENT), M TESSON JACQUES (TRESORIER) ET M JAMES J-PAUL (SECRETAIRE) CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS AGE ET CA DU 07.11.01 Date d'effet : 07/11/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).