Entreprise : SCI TRANSIMO - SIREN 324 862 036
Identité
Dénomination
SCI TRANSIMO
SIREN (siège)
324 862 036
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1982
Début d’activité
01/05/1982
Date de fin de la personne morale
08/07/2032
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens apportés à la société et de tous ceux dont elle pourrait devenir Proprie- taire dans la suite ; Tous placements de capitaux sous toutes formes.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
37260 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE BILAIRE 56890 SAINT-AVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEE CORINNE
Nom d'usage
MAURY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Saint-Ave
Nom, Prénom(s)
MAURY SEBASTIEN , MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1996
Commune de résidence
Saint-Sébastien-Sur-Loire
Nom, Prénom(s)
MAURY AUDREY , MICHELINE , ALICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1991
Commune de résidence
Bouaye
Nom, Prénom(s)
MAURY CHRISTELLE
Nom d'usage
BONNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Brest
Dénomination
SOCIETE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET DE PARTICIPATIONS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Ave
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1982
Siret
32486203600021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens apportés à la société et de tous ceux dont elle pourrait devenir Proprie- taire dans la suite ; Tous placements de capitaux sous toutes formes.
Autres Activités
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens apportés à la société et de tous ceux dont elle pourrait devenir Proprie- taire dans la suite ; Tous placements de capitaux sous toutes formes.
Adresse
12 RUE DE BILAIRE
56890 , SAINT-AVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/02/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1982
Siret
32486203600013
Code APE
702C
Adresse
SAINT ROCH
56220 , ROCHEFORT-EN-TERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7089
Date d'ajout
22/08/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/05/2019 : Modifié : MAURY Corinne, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 5 rue Ambroise Paré 56890 Saint-Ave Modifié : MAURY Audrey, Micheline, Alice, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 1B route de Paimboeuf 44830 Bouaye Modifié : BONNET Christelle, Associé indéfiniment responsable, demeurant 15 rue des Frères du Temple 29200 Brest Modifié : MAURY Sébastien, Marc, Associé indéfiniment responsable, demeurant 11B avenue Arnaud Duez 44230 Saint-Sébastien-Sur-Loire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6435
Date d'ajout
18/11/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/10/2015 : Partant : MAURY Gilles Louis Marcelle, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/10/2015 : Nouveau : MAURY Corinne, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MAURY Audrey, Micheline, Alice, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BONNET Christelle, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MAURY Sébastien, Marc, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
6429
Date d'ajout
18/11/2016
Description
Modification relative aux associés à compter du 13/03/2015 : Partant : MAURY Corinne, Josiane, Christine, Associé indéfiniment responsable Nouveau : SOCIETE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET DE PARTICIPATIONS (SC), Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).