Entreprise : CARIEL SA - SIREN 324 845 742
Identité
Dénomination
CARIEL SA
SIREN (siège)
324 845 742
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1982
Début d’activité
01/07/2020
Date de fin de la personne morale
12/10/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Exploitation d'une centrale électrique.
Code APE
3320C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Capital social
127507 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE LORIVAL 59113 SECLIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIERENT AMAURY , FRANCIS , DOMINIQUE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Dénomination
LES SAULES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Seclin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2020
Siret
32484574200026
Code APE
3320C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'une centrale électrique.
Adresse
10 RUE DE LORIVAL
59113 , SECLIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE A
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
03/05/1982
Siret
32484574200018
Code APE
3320C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Adresse
ZI DE LA ROCHETTE
56120 , JOSSELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8790
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Radiation du RCS le 18/11/2020 avec effet au 01/07/2020 Notification GTC de LILLE METROPOLE - Transfert du siège social dans le ressort du GTC de LILLE METROPOLE sans maintien d'activité dans le ressort du GTC de VANNES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/11/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/11/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 750 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 114 336.76 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).