Entreprise : NAULT - SIREN 324 699 495
Identité
Dénomination
NAULT
SIREN (siège)
324 699 495
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1982
Date de fin de la personne morale
09/06/2032
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
304898.02 EUR
Adresse du siège
RTE 86460 AVAILLES-LIMOUZINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANIS JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
CORDONNIER ETIENNE , ANDRE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Vitray
Nom, Prénom(s)
GIRAUD-ESTABLE YVES , JEAN , FRANCOIS
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Saint-André-le-Puy
Nom, Prénom(s)
GRAILLOT THIERRY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Germigny-l'Exempt
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE COMMISSAIRE AUX COMPTES SIGLE : FIDEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES "TRANSAGRA"
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bourges
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUS- TRIEL FARINE - SODIF
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bourges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1982
Siret
32469949500028
Code APE
158A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE BISCOT- TES, BISCUITS ET CONFISERIE SEDENTAIRE ET AMBULANT
Adresse
RTE Route DE PUYFROID
86460 , Availles-Limouzine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
32469949500036
Code APE
522G
Adresse
RUE PRINCIPALE
86460 , AVAILLES-LIMOUZINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
15/04/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES du 12.03.1997 : Reporte la date de cessation des paiements au 09.04.1995.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/10/1996
Description
: Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES du 28.05.1996:prononce l'extension du redressement judiciaire de la société FTT aux sociétés : - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DE LA FARINE "SODIF" Route de la Charité à BOURGES, RCS BOURGES B 379.630.296. - SA LA VIENNOISE, Route de la Charité à BOURGES, RCS BOURGES B 379.729.023. - SOCIETE FINANCIERE ALIMENTAIRE "SOFIALI" SA, Route de la Charité à BOURGES, RCS BOURGES B 350. 935.615. - SAE CENTRE PAIN, Route de la Charité à BOURGES, RCS BOURGES B 314.657.528. - SA PANILOIRE, ZI St Côme 37520 LA RICHE, RCS TOURS B 315.358.796. - MONTLOUISIENNE DE PANIFICATION "SOMOPAIN" SARL, ZI St Côme 37520 LA RICHE, RCS TOURS B 333.427. 664 - SA NAULT, Route de Puyfroid 86460 AVAILLES LIMOU ZINE, RCS POITIERS B 324.699.495. Désigne en qualité de Juge Commissaire:Mr BEUCHON - Juge Commissaire Suppléant : DEFRASNE Dominique - Administrateur : Me LEBOSSE-PELUCHONNEAU, 47 bis Avenue Bosquet 75007 PARIS dont la mission est outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion. - Représentant des créanciers : Me BLIN, 48 Avenue Colbert BP 125 58005 NEVERS CEDEX Fixe la date de cessation des paiements au 09.10.1996, à compter du 28.05.1996.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/06/1982
Description
Historique des observations depuis le 10/06/1982 : Vente du fonds principal à la SA NAULT Père et Fils (RCS POITIERS B 411 730 658).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 19/03/1997. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).