Entreprise : SOCIETE CIVILE MERCURE - SIREN 324 664 945
Identité
(Entreprise radiée le 22/01/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE MERCURE
SIREN (siège)
324 664 945
Date d'immatriculation au RNE
17/06/1982
Date de fin de la personne morale
16/06/2081
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
670.78 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU QUATORZE JUILLET 26100 ROMANS-SUR-ISERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REYNAUD CAMILLE , DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Nom, Prénom(s)
HAUSS BERNARD , LOUIS , ERNEST
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Nom, Prénom(s)
TAVENARD FRANCOISE
Nom d'usage
POUSSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Dénomination
HOLDING FSC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
IMMO CDBA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1982
Siret
32466494500015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 RUE DU QUATORZE JUILLET
26100 , ROMANS-SUR-ISERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/001901
Date d'ajout
22/01/2021
Description
Radiation en date du 22/01/2021 - Clôture des opérations de liquidation 30/11/2020 (Assemblée générale en date du 30/11/2020).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/016338
Date d'ajout
11/12/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/10/2020 - Siège de la liquidation : 6 Rue du 14 Juillet 26100 ROMANS-SUR-ISERE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Echo Drôme Ardèche du 28/11/2020
Numéro d'observation
F20/016338
Date d'ajout
11/12/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 12 mai 1982 -No 538 - LE JOURNAL DU DIOIS du 17 avril 1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).