Entreprise : CUMA DES OLIVERAIES - SIREN 324 664 929
Identité
(Entreprise radiée le 01/07/2019)
Dénomination
CUMA DES OLIVERAIES
SIREN (siège)
324 664 929
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1982
Date de fin de la personne morale
15/06/1992
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
823.22 EUR
Adresse du siège
26170 MERINDOL-LES-OLIVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOLY JEAN , CLAUDE , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Mérindol-les-Oliviers
Nom, Prénom(s)
AUBERT PIERRE , GILBERT , VICTOR
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Mérindol-les-Oliviers
Nom, Prénom(s)
ARNAUD PAUL , ODILON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Mérindol-les-Oliviers
Nom, Prénom(s)
MONIER CLOVIS , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1925
Commune de résidence
Mérindol-les-Oliviers
Nom, Prénom(s)
REYNIER MARCEAU , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Bénivay-Ollon
Nom, Prénom(s)
COLIN MARCEL , EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
Mérindol-les-Oliviers
Nom, Prénom(s)
JULIAN ANDRE , ROGER , ETIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
Mérindol-les-Oliviers
Nom, Prénom(s)
JOLY MICHEL , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Mérindol-les-Oliviers
Nom, Prénom(s)
BROUILLET ROGER , JEAN , NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Merindol
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/03/1982
Siret
32466492900019
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT DE MATERIEL EN COMMUN
Adresse
26170 , Mérindol-les-Oliviers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 400.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 823.22 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).