Entreprise : SOCIETE DE DISTRIBUTION PERNOISE - SIREN 324 579 820
Identité
Dénomination
SOCIETE DE DISTRIBUTION PERNOISE
Sigle
SDP
SIREN (siège)
324 579 820
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1982
Début d’activité
01/07/1982
Date de fin de la personne morale
31/05/2072
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Création, acquisition, exploitation de tous fonds de commerce d'épicerie, fruits et légumes, boucherie, charcuterie, traiteur, droguerie, et généralement toutes activités, prestations et services pouvant être fournis par les superettes et supermarchés.
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
80035.73 EUR
Adresse du siège
AV JEAN MOULIN 84210 PERNES-LES-FONTAINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER PREVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
B AUDIT & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
VBM
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Pernes-les-Fontaines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1982
Siret
32457982000014
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Création, acquisition, exploitation de tous fonds de commerce d'épicerie, fruits et légumes, boucherie, charcuterie, traiteur, droguerie, et généralement toutes activités, prestations et services pouvant être fournis par les superettes et supermarchés.
Adresse
AV JEAN MOULIN
84210 , PERNES-LES-FONTAINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER PREVILLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1180
Date d'ajout
16/05/1994
Description
Transformation de la société TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE A COMPTER DU 01.04.1994.
Numéro d'observation
800
Date d'ajout
17/05/1983
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE D'EXERCICE SOCIAL - NOUVELLE DATE : 31.03. SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE DU 26.03.19983.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 525 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 80 035.73 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).