Entreprise : GFA LE TRUYAS - SIREN 324 577 808
Identité
Dénomination
GFA LE TRUYAS
SIREN (siège)
324 577 808
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1982
Début d’activité
21/04/1982
Date de fin de la personne morale
26/05/2032
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété,administration,jouissance Diirectement ou indirectement d'immeubles agricoles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
926488 EUR
Adresse du siège
LE TRUYAS 04230 ST ETIENNE LES ORGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC ALBIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1993
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
BLANC GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Marseille 08
Nom, Prénom(s)
BLANC GUY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
BLANC EVELYNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Saint-Etienne-les-Orgues
Nom, Prénom(s)
BLANC MARIELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
HELLEUX FLORENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Villejuif
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/04/1982
Siret
32457780800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété,administration,jouissance Diirectement ou indirectement d'immeubles agricoles.
Autres Activités
Propriété,administration,jouissance Diirectement ou indirectement d'immeubles agricoles.
Adresse
LE TRUYAS
04230 , ST ETIENNE LES ORGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
144
Date d'ajout
31/01/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/12/2007 : Partant : GILLIBERT MICHEL, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE Nouveau : BLANC Guy, GÉRANT(E)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
920
Date d'ajout
25/09/2002
Description
Modification concernant la personne morale SUIVANT ORDONNANCE DE REFERE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE LES BAINS EN DATE DU 13 AOUT 2002 ET PV D'ASSEMBLEE DU 10 SEPTEMBRE 2002, NOMINATION DE ME GILLIBERT MICHEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE EN REMPLACEMENT DE M. BLANC RENE (GERANT). Date d'effet : 10/09/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).