Entreprise : DIFFUSION INFORMATIQUE APPLIQUEE SA - SIREN 324 549 153
Identité
Dénomination
DIFFUSION INFORMATIQUE APPLIQUEE SA
Sigle
DIA
SIREN (siège)
324 549 153
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1982
Date de fin de la personne morale
09/06/2040
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
66010.42 EUR
Adresse du siège
4 RUE VAUCANSON 07200 AUBENAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABRIOL MARTINE
Nom d'usage
GAUTHEUR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Mercuer
Nom, Prénom(s)
CHANUT JEAN , LOUIS , ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Annonay
Nom, Prénom(s)
COLLOMB JEAN , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Saint-Andéol-de-Vals
Nom, Prénom(s)
COPPALONI MICHEL , JEAN , GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Sceautres
Nom, Prénom(s)
FORAISON JACQUES , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Ucel
Nom, Prénom(s)
LAURENT JACQUES , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Chomérac
Nom, Prénom(s)
SALARDENNE JACQUES , PAUL , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Sceautres
Nom, Prénom(s)
TREBUCHET PATRICE , LOUIS , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Aubenas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1989
Siret
32454915300041
Code APE
722Z
Adresse
4 RUE VAUCANSON
07200 , AUBENAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/1983
Siret
32454915300033
Code APE
722Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
DIFFUSION D'APPAREILS INFORMATIQUES, MATERIEL DE GESTION, ORDINATEURS, TRAITEMENT DE TEXTES, MACHINES ELECTRIQUES ETC
Adresse
4 RUE JOUBERT
26000 , VALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3024
Date d'ajout
30/03/2023
Description
Radiation d'office du RCS d'Aubenas le 30/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
392
Date d'ajout
27/12/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
F05/002521
Date d'ajout
30/09/2005
Description
Par jugement du 24 mai 2005, le Tribunal de Commerce d'Aubenas a constaté la régularisation des actes nécessaires à la cession et a prononcé la clôture des opérations du redressement judiciaire.
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
09/01/2003
Description
Par jugement du 26 février 2002 le Tribunal de Commerce d'Aubenas a remplacé le juge commissaire: M. Yves DEVES lequel a cessé ses fonctions de juge au Tribunal, par M. Jean TOGNETTY. M. Yvan MOLLARD juge commissaire suppléant a également cessé ses fonctions mais n'a pas été remplacé. Date d'effet : 07 janvier 2002
Numéro d'observation
2420
Date d'ajout
25/10/1999
Description
Par jugement en date du 08 octobre 1999, le Tribunal de Commerce d'Aubenas a designé M. Yvan MOLLARD en qualité de juge-commissaire en remplacement de M. Pierre MEIGNAN démissionnaire au 30/09/1999.
Numéro d'observation
1492
Date d'ajout
02/07/1999
Description
Vente du fonds d'études informatiques et d'organisation, diffusion d'appareils informatiques, matériels de gestion, ordinateurs, traitement de textes, machines électriques, maintenance, réparation, matériel informatique précédemment exploité dans l'établissement principal 4 rue Vaucanson 07200 AUBENAS, conformément au jugement adoptant le plan de cession au profit de la SARL ORMA . A compter rétroactivement du 09 septembre 1998.
Numéro d'observation
2101
Date d'ajout
24/09/1998
Description
PAR JUGEMENT DU 8/09/98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A ARRETE LE PLAN DE CESSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA DIA AU PROFIT DE LA SA ORMA INFORMATIQUE 4 RUE MIRABEL CHAMBAUD 26000 VALENCE (OU A TOUTE SOCIETE QUI SE SUBSTITUERA A ELLE). COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME VINCENT GLADEL 5 AVENUE DE PROVENCE 84420 PIOLENC. A COMPTER DU 08/09/98
Numéro d'observation
1564
Date d'ajout
06/07/1998
Description
PAR JUGEMENT DU 23/6/1998 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A OUVERT UNE NOUVELLE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE ET CONSTATE LA CADUCITE DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION DE LA S.A. DIFFUSION S INFORMATIQUE APPLIQUEE "DIA" ARRETE LE 11/10/1994. JUGE-COMMISSAIRE : YVES DEVES JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : PIERRE MEIGNAN. ADMINISTRATEUR : ME VINCENT GLADEL 5 AVENUE DE PROVENCE 84420 PIOLENC AYANT POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS CONFERES PAR LA LOI D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES AUTRES QUE LES ACTES DE GESTION COURANTE. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME JEAN-CLAUDE BEAUQUIS 1 BIS RUE RENE GRIMAUD 07200 AUBENAS. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 18/06/98
Numéro d'observation
1304
Date d'ajout
18/06/1998
Description
EN DATE DE CE JOUR 18/06/1998 M. Michel COPPALONI ES QUALITES DE PDG, A EFFECTUE AU GREFFE DE CE TRIBUNAL LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DEPOSE LES PIECES ANNEXES, EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE LA SA DIFFUSION INFORMATIQUE APPLIQUE "DIA".
Numéro d'observation
1291
Date d'ajout
28/05/1996
Description
Par jugement en date du 9 janvier 1996, le Tribunal de Commerce d'Aubenas a désigné Mr Pierre MEIGNAN en qualité de juge-commissaire suppléant en remplacement de Mr Rolland COMBE démissionnaire. A COMPTER DU 09/01/96
Numéro d'observation
883
Date d'ajout
15/04/1996
Description
Par jugement en date du 9 janvier 1996 le Tribunal de Commerce d'Aubenas a désigné Mr Denis JOUVE en qualité de juge-commissaire principal en remplacement de Mr Jean TOGNETTY démissionnaire. A COMPTER DU 09/01/96
Numéro d'observation
166
Date d'ajout
22/01/1996
Description
Par jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 12 décembre 1995 Me Vincent GLADEL demeurant 5 avenue de Provence (84420) PIOLENC a été nommé commissaire à l'exécution du plan en remplacement de Me Jean BEAUQUIS démissionnaire. A COMPTER DU 12/12/95
Numéro d'observation
2581
Date d'ajout
02/11/1994
Description
PAR JUGEMENT DU 11/10/94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE PAR LA SA DIFFUSION INFORMATIQUE APPLIQUEE "DIA" POUR UNE DUREE DE 10 ANS. COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME JEAN BEAUQUIS 436 AVENUE CHARLES DE GAULLE 84100 ORANGE. A COMPTER DU 11/10/94
Numéro d'observation
845
Date d'ajout
18/04/1994
Description
PAR JUGEMENT DU 12/04/94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A TRANSFORME EN REGIME GENERAL LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE LA SA DIFFUSION INFORMATIQUE APPLIQUEE "D.I.A." ET L'A AUTORISEE A POURSUIVRE SON ACTIVITE JUSQU'AU 12/10/94, DATE DE FIN DE LA PERIODE D'OBSERVATION. A COMPTER DU 12/04/94
Numéro d'observation
404
Date d'ajout
17/02/1994
Description
PAR JUGEMENT DU 8/02/94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A AUTORISE LA SARL DIFFUSION INFORMATIQUE APPLIQUEE A POURSUIVRE SON ACTIVITE JUSQU'AU 12/04/94, DATE DE FIN DE LA PERIODE D'OBSERVATION. A COMPTER DU 08/02/94
Numéro d'observation
2510
Date d'ajout
25/11/1993
Description
PAR JUGEMENT DU 9/11/93 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A AUTORISE LA SA DIFFUSION INFORMATIQUE APPLIQUEE A POURSUIVRE SON ACTIVITE JUSQU'AU 9/02/94, DATE DE FIN DE LA PERIODE D'OBSERVATION. A COMPTER DU 09/11/93
Numéro d'observation
2327
Date d'ajout
26/10/1993
Description
PAR JUGEMENT DU 12/10/93 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE LA SARL DIFFUSION INFORMATIQUE APPLIQUEE "D.I.A." JUGE-COMMISSAIRE : JEAN TOGNETTY JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : ROLLAND COMBE. ADMINISTRATEUR : ME JEAN BEAUQUIS 436 AVENUE CHARLES DE GAULLE 84100 ORANGE AYANT POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES CONCERNANT LA GESTION DE L'ENTREPRISE. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME JEAN-CLAUDE BEAUQUIS 1 BIS RUE RENE GRIMAUD 07200 AUBENAS. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 7/10/93. A COMPTER DU 12/10/93
Numéro d'observation
2207
Date d'ajout
07/10/1993
Description
EN DATE DE CE JOUR 07 OCTOBRE 1993, Mr COPPALONI MICHEL, PRESIDENT DU C.A., A EFFECTUE AU GREFFE DE CE TRIBUNAL, LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DEPOSE LES PIECES ANNEXES EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : DIFFUSION INFORMATIQUE APPLIQUEE SA. A COMPTER DU 07/10/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Observation sur le capital : (CAPITAL ENTIEREMENT LIBERE)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 03 juin 1982 -No 271 - LA TRIBUNE du 29 avril 1982
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA SOCIETE A ACQUIS LE DROIT AU BAIL DE L'IMMEUBLE SITUE A AUBENAS PONT D'AUBENAS 14 RUE LEXTRAT, DE MME TEISSIER MIREILLE RADIEE DU RCS D'AUBENAS EN DATE DU 07/10/81. ACTE DE ME MOLLE NOTAIRE A AUBENAS DU 21/05/82. PUBLICITE : LA TRIBUNE DU 03/06/82 ET CELLE DU 17/06/82. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 433 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 66 010.42 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).