Entreprise : MAIA SONNIER SA - SIREN 324 499 763
Identité
Dénomination
MAIA SONNIER SA
SIREN (siège)
324 499 763
Date d'immatriculation au RNE
11/05/1982
Début d’activité
01/10/1992
Date de fin de la personne morale
10/05/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
914694.1 EUR
Adresse du siège
9 RUE DES TUILIERS 69003 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAPUIS PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1922
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
COCHET MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Lissieu
Nom, Prénom(s)
DOUGE MONIQUE
Nom d'usage
E.B.S. SA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1933
Nom, Prénom(s)
GORDIANI LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1927
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MEUNIER BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1929
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
SONNIER BERNARD , ANDRE , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
32449976300039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Autres Activités
Activités des sociétés holding
Adresse
9 RUE DES TUILIERS
69003 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/02/1983
Siret
32449976300021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RUE DE GENEVE
69740 , GENAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1982
Siret
32449976300013
Code APE
452E
Adresse
12 RUE CHARLES MONTALAND
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/02/2012
Description
L'assemblée générale des actionnaires en date du 23/12/2011, a nommé en qualité de liquidateur, Monsieur Bernard SONNIER pour procéder aux opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 6134 du 6/5/1985 : mise en harmonie des statuts avec la loi des finances pour 1982, la loi du 3/1/1983 et la loi du 30/4/1983 - DM du 26/10/92 - Transfert du siège et Ets principal de 12 rue Charles Montaland 69100 VILLEURBANNE au 9 rue des Tuiliers 69003 LYON à compter du 01/10/92 DECLARATION MODIFICATIVE du 18 Octobre 1995 : Cessation totale d'activité à compter du 01 Octobre 1995 - Apport à la SNC DELUERMOZ DECLARATION MODIFICATIVE du 17 Avril 1996 - Fusion absorption de la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS MAIA SONNIER , EGBTP SA, 9 Rue du Tuiliers 69003 LYON, RCS LYON B 329 061 808 par la société ENTREPRISE DELUERMOZ SA (devenue MAIA SONNIER SA), 9 Rue du Tuiliers 69003 LYON RCS LYON B 324 499 763, assemblée du 29/12/1995 avec effet au 01/01/1995 - Reprise de l'activité à compter du 29/12/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).