Entreprise : MADELEINE IMPRESSIONS - SIREN 324 445 121
Identité
Dénomination
MADELEINE IMPRESSIONS
Sigle
MI
SIREN (siège)
324 445 121
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1982
Date de fin de la personne morale
26/05/2081
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
16 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VINCENT MARIE-CHRISTINE ELISABETH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1982
Siret
32444512100019
Code APE
222C
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Origine du fonds
Autre
Activité principale
IMPRIMERIE DE LABEUR
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Adresse
16 R GODOT DE MAUROY
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19772
Date d'ajout
23/03/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 09.03.2000 NOMMANT M.DE LA VILLESBRET JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/08/1993
Description
JUGEMENT DU 10 08 1993 ARRETANT LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA STE PROMINPEX - COPY AND CO - DESIGNE MM OLIVIER STEPHANE ET CHRISTOPHE COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN, LUI DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'IL A PRIS A CET EGARD - FIXE LA DUREE DU PLAN A 6 MOIS - DESIGNE MAITRE CHAVAUX COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AVEC LA MISSION PREVUE A L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 25-01-1985. MAINTIENT M DORRE JUGE COMMISSAIRE , MAITRE CHAVAUX 140 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS ADMINISTRATEUR , AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN POUR UNE DUREE DE 2 MOIS ET MAINTIENT LE REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE GIRARD 116 BLD ST GERMAIN 75006PARIS JUSQU'A LA FIN DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
04/06/1993
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 25 05 1993 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUTORISE LA POURSUITE L'EXPLOITATION JUSQU'AU 25 07 1993 , SOIT POUR 2 MOIS.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
27/04/1993
Description
.JUGEMENT DU 27 04 1993 REPORTE LA FIN DE LA PERIODE D'ENQUETE AU25 05 1993
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
30/03/1993
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE . JUGEMENT DU 30 03 1993 NUMERO 93/1787 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 30 09 1991 JUGE CRE MR DORRE REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE GIRARD116 BLD SAINT GERMAIN PARIS (75006) ADMINISTRATEUR MAITRE CHAVAUX 140 AVENUE VICTOR HUGO PARIS (75116) . L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGE, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION DE ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION PERIODE D'ENQUETE JUSQU'AU 27 AVRIL 1993 JOINT LES CAUSES, SOUS PATRIMOINES SEPARES, AVEC LA STE SIMEDIAT RC 73B50 FIXE LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES A 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
19355
Date d'ajout
16/03/1993
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 15 03 1993 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
5353
Date d'ajout
26/01/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :30 AVRIL 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).