Entreprise : CUMA LA BOUSSAQUINE - SIREN 324 430 065
Identité
Dénomination
CUMA LA BOUSSAQUINE
SIREN (siège)
324 430 065
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1982
Début d’activité
01/06/1982
Date de fin de la personne morale
31/05/2032
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
6488.23 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 23600 BOUSSAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUPETIT DAVID
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Soumans
Nom, Prénom(s)
COTTON BRUNO
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Leyrat
Nom, Prénom(s)
DARQUET YANNICK
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Boussac-Bourg
Nom, Prénom(s)
DUTHEIL MICHEL
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Trois-Fonds
Nom, Prénom(s)
GEIST LEA
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Boussac-Bourg
Nom, Prénom(s)
GRIMAUD CHRISTIAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Boussac-Bourg
Nom, Prénom(s)
GRIMAUD OLIVIER
Qualité
Autre, Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Bussière-Saint-Georges
Nom, Prénom(s)
HENRY LAURENT
Qualité
Administrateur, Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Soumans
Nom, Prénom(s)
JALLERAT FRANCOIS
Qualité
Administrateur, Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Treignat
Nom, Prénom(s)
JOURDAIN HUGUES
Qualité
Administrateur, Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Saint-Marien
Nom, Prénom(s)
LOSCHETTER FRANCOIS
Qualité
Administrateur, Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1995
Commune de résidence
Saint-Marien
Nom, Prénom(s)
METAYER JOSE
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Treignat
Nom, Prénom(s)
MEUNIER BERTRAND
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Treignat
Nom, Prénom(s)
MICHAUD CEDRIC
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Soumans
Nom, Prénom(s)
ROUX ALAIN
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Malleret-Boussac
Nom, Prénom(s)
TULPAIN NICOLAS
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1992
Commune de résidence
Saint-Marien
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1982
Siret
32443006500015
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
MAIRIE
23600 , BOUSSAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1264
Date d'ajout
11/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/05/2011 : Partant : HENRY Laurent Marie Joseph, Vice-Président Partant : DARLET Guy Victor Auguste, Trésorier Nouveau : HENRY Bernard, Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1273
Date d'ajout
06/11/2000
Description
ANCIEN PRESIDENT : MR TOUTAIN GERAD ANCIEN SECRETAIRE : MR HENRY GASTON ANCIEN TRESORIER : MR DUC DENIS ANCIEN VICE PRESIDENT : MR LASSEUR JEAN PAUL ANCIEN MEMBRE : MR ROUX MARCEL ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES : MR AUBAILLY JEAN CLAUDE NOUVEAU PRESIDENT : MR GRIMAUD CHRISTIAN NOUVEAU VICE PRESIDENT : MR HENRY LAURENT NOUVEAU TRESORIER : MR DARLET GUY NOUVEAU SECRETAIRE : MR LOSCHETTER MARC A COMPTER DU 3 OCTOBRE 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 42 560.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 6 488.23 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).