Entreprise : GROUP ETUDES MEDIT ARCHIT INGEN RECHER - SIREN 324 074 137
Identité
(Entreprise radiée le 06/12/2021)
Dénomination
GROUP ETUDES MEDIT ARCHIT INGEN RECHER
Sigle
GEMAIR
SIREN (siège)
324 074 137
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1982
Date de fin de la personne morale
25/03/1987
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
17 ALL CERVANTES 13009 MARSEILLE 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANAVELLA LOUIS ALBERT GABRIEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
PAMART EMILE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
Martigues
Nom, Prénom(s)
PEYRET GERALD JEAN EMILE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1934
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
FABRE MARIO FRANCOIS XAVIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1933
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
PLANCHENAULT RENE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1939
Commune de résidence
Vitrolles
Nom, Prénom(s)
CAUSSE JEAN CLAUDE FRANCK
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
AMEDEO ALAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
JANOVITZ VICTOR THOMAS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
VERDEUIL JACQUES LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1935
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
PIERROT REGIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Vitrolles
Nom, Prénom(s)
CAUSSE JEAN
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Nom, Prénom(s)
LOURADOUR MICHEL GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
THIERY CAMILLE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Nom, Prénom(s)
DURAND JEAN
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1927
Dénomination
BETEREM
Qualité
Membre
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
SCPA CONTANDIOPOULOS YVES FARNARIER HENRI SIMERAYR CLAUDE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
SMET SOCIETE MERIDIONALE D ETUDES TECHNIQUES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
AB2I INGENIERIE POUR L INFRASTRUCTURE LE BATIMENT AMENAGEMENT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nanterre
Dénomination
CEMET CENTRE D ETUDES MEDITERRANEEN DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1982
Siret
32407413700013
Code APE
7701
Origine du fonds
Création
Activité principale
Promouvoir l exportation des prestations d urbanisme d architecture d ingénierie et de recherche
Adresse
17 ALL 17 Allée CERVANTES PARC DU ROY D ESPAGNE
13009 , Marseille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
68860
Date d'ajout
06/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Marseille le 06/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10760
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).