Entreprise : GFA DE BRETEL - SIREN 324 006 568
Identité
(Entreprise radiée le 08/12/2023)
Dénomination
GFA DE BRETEL
SIREN (siège)
324 006 568
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de cessation d'activité
08/12/2023
Date de fin de la personne morale
31/12/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1982
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Sans activité
Capital social
213430 EUR
Adresse du siège
11 RUE des Ormes 50180 Agneaux FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARDINE BRIGITTE , MARIE-LOUISE , THERESE
Nom d'usage
WURSTEISEN
Qualité
0
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Cairon
Nom, Prénom(s)
CHARDINE JEAN-FRANCOIS , MARIE , PIERRE , RAYMOND
Qualité
0
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Saint-Vigor-des-Monts
Nom, Prénom(s)
LEBARQUE FRANCOISE , MARIE-THERESE , MARTHE
Nom d'usage
COUBRAY
Qualité
0
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
Saint-Lô
Nom, Prénom(s)
CHARDINE MARIE-AGNES , FRANCOISE , BEATRICE
Nom d'usage
BIGOT
Qualité
0
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Saint-Germain-du-Corbéis
Nom, Prénom(s)
LEBARQUE MARIE-NOELLE , FERNANDE , ANDREE
Nom d'usage
CHARDINE
Qualité
0
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1935
Commune de résidence
Condé-sur-Vire
Nom, Prénom(s)
LEBARQUE ANNE-MARIE , THERESE , JEANNE
Nom d'usage
GEFFRAY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Agneaux
Nom, Prénom(s)
LEBARQUE STEPHANE , LUC , PIERRE
Qualité
0
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Nom, Prénom(s)
MORIN FRANCE , FERNANDE , MARIE , AGNES
Nom d'usage
LEBARQUE
Qualité
0
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Saint-Lô
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/03/1982
Siret
32400656800012
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole apportés par les associés aux Fins de conservation de plusieurs exploitations et plus généralement toutes Opera- Tions pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet.
Adresse
11 RUE des Ormes
50180 , Agneaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).