Entreprise : BRIQUETERIE LAMOUR - SIREN 323 781 476
Identité
Dénomination
BRIQUETERIE LAMOUR
SIREN (siège)
323 781 476
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1982
Début d’activité
29/11/1981
Date de fin de la personne morale
15/06/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fabrication de briques et généralement de matériaux de construction,vente, négoce, distribution de ces produits Fabri-Ques et de tous matériaux et produits pour le Ba- Timent.
Code APE
2332Z - Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
375 RUE FAIDHERBE 59119 WAZIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOUILLET FABIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
MISSLIN JULIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Libourne
Dénomination
ARBUATTI ET CIE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Maubeuge
Dénomination
JCT AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mérignies
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/11/1981
Siret
32378147600029
Code APE
2332Z - Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de briques et généralement de matériaux de construction,vente, négoce, distribution de ces produits Fabri-Ques et de tous matériaux et produits pour le Ba- Timent.
Adresse
375 RUE FAIDHERBE
59119 , WAZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3492
Date d'ajout
26/07/2010
Description
Transformation de la société à compter du 07/06/2010 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par Actions Simplifiée (SAS) Augmentation de capital à compter du 07/06/2010 Ancien : 274408,23 EUR Nouveau : 274408,23 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/06/2010 : Nouveau : LOUILLET Philippe, Directeur général Nouveau : LESSOILE Michel, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : GPS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : VANDENEECKHOUTTE Frédéric, Henri, Dominique, Gérant(e) devient Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4993
Date d'ajout
08/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/10/2001 : Partant : LAMOUR Patrick, Louis, Gérant(e) Nouveau : VANDENEECKHOUTTE Frédéric, Henri, Dominique, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).