Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DE SAINTE EULALIE - SIREN 323 705 129
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DE SAINTE EULALIE
SIREN (siège)
323 705 129
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1982
Début d’activité
21/01/1982
Date de fin de la personne morale
28/02/2051
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activités principales de l’objet social
La constitution de massifs forestiers sur les terrains ci-après apportés ou acquis et tous autres terrain qui pourraient être ultérieurement acquis, reçus ou apportés ; L'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion de massifs forestiers qui seront ainsi constitués, de ceux qui sont apportés ou acquis ci-après, et de tous autres massifs qui pourraient être ultérieurement acquis, requis ou apportés ; Et généralement, toutes opérations civiles quelconques qui, ou bien se rattachant directement ou indirectement à cet objet, notamment les acquisitions de terrains boisés ou à boiser, ou bien en dérivant normalement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère du groupement. Le groupement pourra exercer son activité sur tous les immeubles qui entreront, ultérieurement à sa création, dans son patrimoine soit par achat, donation, legs ou apports autres que ceux prévus à l'article sixième ci-après.
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Capital social
743 EUR
Adresse du siège
Domaine de Sainte-Eulalie 40500 Saint-Sever FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE MASSIA LAURENCE
Nom d'usage
DE BEAUCORPS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
PARIS 15E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
DE MASSIA JEAN-FRANCOIS-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
SAINT SEVER
Nom, Prénom(s)
DE SALES DE BANIERES FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Beaumont-sur-Lèze
Nom, Prénom(s)
DE MASSIA GENEVIEVE
Nom d'usage
DE LAVENERE LUSSAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
DE MASSIA ANGELINE
Nom d'usage
D'USTON DE VILLEREGLAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
DE SALES DE BANIERES HENRI , MARIE , HUBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Drémil-Lafage
Nom, Prénom(s)
DE LAVENERE-LUSSAN Ombeline
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE LAVENERE-LUSSAN Henry
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DE LAVENERE-LUSSAN Axel
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Dardilly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/01/1982
Siret
32370512900019
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole, Commerciale
Activité principale
Constitution de massifs forestiers
Autres Activités
Constitution de massifs forestiers
Adresse
Domaine de Sainte-Eulalie
40500 , Saint-Sever - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 670 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 102 262.80 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).