Entreprise : MIDI MIX - SIREN 323 609 735
Identité
Dénomination
MIDI MIX
SIREN (siège)
323 609 735
Date d'immatriculation au RNE
10/02/1982
Date de fin de la personne morale
09/02/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1518392.21 EUR
Adresse du siège
3 AV JOSEPH CALLET 13870 ROGNONAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALLET JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
VILLENEUVE LES AVIGNON
Nom, Prénom(s)
LUCAS SYLVIAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
VILLENEUVE LES AVIGNON
Nom, Prénom(s)
ROURE JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
SAINT REMY DE PROVENCE
Nom, Prénom(s)
TADDEI GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARSEILLE
Dénomination
SOCIETE GARON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
69 MILLERY
Dénomination
REDLAND GRANULATS S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
CHAMPS SUR MARNE
Dénomination
CALLET INDUSTRIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
ROGNONAS
Dénomination
KPMG-FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AVIGNON CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1981
Siret
32360973500010
Code APE
266E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication et négoce de béton frais prêt à l'emploi, et de tous produits et matériaux de construction - transports routiers ou fluviaux - location de véhicules
Adresse
3 AV JOSEPH CALLET
13870 , ROGNONAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1939
Date d'ajout
06/10/1993
Description
FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE " CAVAILLON BETON INDUSTRIEL - CABI " ( RCS AVIGNON B 305 3277 681) CAPITAL SOCIAL PORTE DE 4.910.000 à 9.960.000 FRANCS (PV D'A.G.E. DU 31.07.1992) A COMPTER DU 31/07/92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2308
Date d'ajout
22/10/1992
Description
ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : SENAS (13560) QUARTIER DU GRAND VALLON -- A COMPTER DU 01.01.1992 --
Numéro d'observation
2260
Date d'ajout
15/10/1992
Description
ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : No9, CHEMIN DES MOUETTES LA MEDE - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES A COMPTER DU 01.01.1992
Numéro d'observation
2153
Date d'ajout
29/09/1992
Description
SUPPRESSION ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : LA MEDE (13220) ROUTE DU JAI - RCS AIX EN PROVENCE - A COMPTER DU 01.01.1992
Numéro d'observation
2039
Date d'ajout
15/09/1992
Description
ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : CARRIERE DE REYRAN - ROUTE DU SITE DE MALPASSE -83600 FREJUS ( RCS FREJUS ) A COMPTER DU 01.01.1992
Numéro d'observation
1974
Date d'ajout
04/09/1992
Description
ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : ARLES (13200) Z.I SUD - LD ROUTE DE PORT SAINT LOUIS & LD RUE J.CHARCOT A COMPTER DU 01.01.1992 ( RCS ARLES )
Numéro d'observation
1942
Date d'ajout
25/08/1992
Description
ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS A ROGNONAS (13870), PONT DE LA DURANCE, LIEUDIT BARBAN : CREATION A COMPTER DU 1er JANVIER 1992 ; ACTIVITE : FABRICATION ET NEGOCE DE BETON FRAIS PRET A L'EMPLOI ET DE TOUS PRODUITS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION ; TRANSPORTS ROUTIERS OU FLUVIAUX ; LOCATION DE VEHICULES -- EXPLOITATION DIRECTE -- (A COMPTER DU 01/01/1992) ---------------------------------
Numéro d'observation
2605
Date d'ajout
31/12/1991
Description
NOMINATION EN QUALITE D-ADMINISTRATEUR : MR ROURE JEAN DEMISSION DE MR ROURE JEAN DE SON POSTE DE DIRECTEUR GENERAL ANCIEN PRESIDENT DU C.A. : MR CALLET JACQUES (DEMEURE ADMINISTRATEUR) NOUVEAU PRESIDENT DU C.A. : MR ROURE JEAN A COMPTER DU 29.11.1991 (P.V. D'AGE ET CA DU 29.11.1991)
Numéro d'observation
2276
Date d'ajout
15/11/1991
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR : CALLET ANNE MARIE NOUVEL ADMINISTRATEUR : S.A. GARON (AVEC POUR REPRESENTANT PERMANENT AU SEIN DU C.A. DE LA STE MIDIMIX : MR LOISY GEORGES ) DECISION DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE NONOBSTANT LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL -- (PV D-AGE ET AGO DU 21.06.1991) A COMPTER DU 21.06.1991
Numéro d'observation
235
Date d'ajout
05/02/1991
Description
PRECISION DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : CHANGEMENT D'APPELLATION DU BOULEVARD DE LA GARE QUI DEVIENT : AVENUE JOSEPH CALLET - 1387O ROGNONAS A COMPTER DU 08.11.1990
Numéro d'observation
549
Date d'ajout
21/03/1990
Description
ANCIENS COMMISSAIRES AUX COMPTES : MM.LEMAIRE JACQUES ET STAIANO GUY NOUVEAUX """"""""""""""""""""""" : STE KPMG-FIDUCIAIRE DE FRANCE ET MR TADDEI GUY - (PV D'AGE DU 28.12.1989)
Numéro d'observation
337
Date d'ajout
23/02/1990
Description
ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A LA MEDE (13220) ROUTE DU JAI RCS AIX EN PROVENCE -- ( A COMPTER DU IER OCTOBRE 1989 ) -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- APPORT A LA SOCIETE DE LA BRANCHE DU FONDS DE COMMERCE SE RAPPORTANT A LA FABRICATION ET AU NEGOCE DE BETON FRAIS PRET A L'EMPLOI, PAR LA STE ENTREPRISE CALLET (RCS TARASCON B 735 580 250) - APPORT A LA SOCIETE DE LA BRANCHE DE FONDS DE COMMERCE SE RAPPORTANT A LA LIVRAISON PAR CAMIONS MALAXEURS DE BETON PRET A L'EMPLOI, PAR LA SOCIETE LES VERGERS DE PROVENCE (RCS TARASCON B 736 580 069) --- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 9 960 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 518 392.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).