Entreprise : GAEC D'EN GEYSSE - SIREN 323 574 160
Identité
Dénomination
GAEC D'EN GEYSSE
SIREN (siège)
323 574 160
Date d'immatriculation au RNE
03/02/1982
Début d’activité
21/10/1981
Date de fin de la personne morale
02/02/2081
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1982
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Polyculture élevage.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
121806.77 EUR
Adresse du siège
10 RTE 622 de Saint-Gaudens à Bédarieux, lieu-dit En Gieysse 31250 Revel FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
lieu-dit En Gieysse
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALVERNHE MIKAEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1992
Commune de résidence
Revel
Nom, Prénom(s)
ALVERNHE Nicolas
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2004
Commune de résidence
Aiguefonde
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/10/1981
Siret
32357416000012
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
10 RTE 622 de Saint-Gaudens à Bédarieux, lieu-dit En Gieysse
31250 , Revel - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
lieu-dit En Gieysse
Observations
Numéro d'observation
14345
Date d'ajout
13/10/1992
Description
Cession de parts ANCIEN GERANT ASSOCIE : PIALAT COLETTE EPOUSE ALVERNHE - MR ALVERNHE GUY - MR ALVERNHE CLAUDE RESTENT SEULS GERANTS DU GAEC - PV AG EN DATE DU 01.09.92 A COMPTER DU 30/09/92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3706
Date d'ajout
17/03/1989
Description
Changement de gérant MONSIEUR ALVERNHE JOSEPH SE RETIRE DU GAEC POUR FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE AGRICOLE A COMPTER DU 31.12.88, CON- FORMEMENT AUX DECISIONS PRISES EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDIN. DU GROUPEMENT LE 31.12.88 - IL EST REMPLACE PAR MME COLETTE PIALAT EPOUSE ALVERNHE NEE LE 12.07.36 A ST IZAIRE - NTE : FRANCAISE DLE : EN GAYSSE 31250 REVEL - AGE DU 31.12.88 - A COMPTER DU 01/01/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 813 900.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 124 078.26 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).