Entreprise : HOTELIERE DE SAINT BARTHELEMY SOCIETE - SIREN 323 541 128
Identité
Dénomination
HOTELIERE DE SAINT BARTHELEMY SOCIETE
Sigle
S.H.B.M.
SIREN (siège)
323 541 128
Date d'immatriculation au RNE
11/01/1982
Date de fin de la personne morale
10/01/2081
Date de clôture
30/04
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
4406081.5 EUR
Adresse du siège
LD BAIE HEUREUSE LA SAVANE 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMPARIN ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1921
Commune de résidence
Chambray-lès-Tours
Nom, Prénom(s)
DENJEAN GEORGES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1923
Commune de résidence
Morsang-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
GOURY GEORGES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1929
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
HAREL GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1934
Commune de résidence
Les Ulis
Nom, Prénom(s)
LEPINAY YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LUBIN DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1935
Commune de résidence
Basse-Terre
Nom, Prénom(s)
MERLEAUT ANTOINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
YVELIN JEAN-GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1932
Commune de résidence
Bénodet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/01/1982
Siret
32354112800027
Nom commercial
SOCIETE HOTELIERE DE SAINT-BARTH - SAINT-MARTIN
Enseigne
S.H.B.M.
Code APE
6708
Origine du fonds
Création
Activité principale
AUX ANTILLES FRANCAISES, L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION D'HOTEL
Adresse
LD BAIE HEUREUSE LA SAVANE
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- REDRESSEMENT JUDICIARE : - JUGEMENT DU 26 MAI 1987 MR BRENAC EST NOMME EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS MR JOSE DICALE EST NOMME EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR - JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 22 JUILLET 1987 MR BES ET MR BRENAC : LIQUIDATEURS LE TMC DE BASSE TERRE PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SARL SHBM POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PAR JGT DU 28/03/2001 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 28 902 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 406 081.50 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).