Entreprise : BUPSANIT - SIREN 323 480 723
Identité
Dénomination
BUPSANIT
SIREN (siège)
323 480 723
Date d'immatriculation au RNE
21/01/1982
Date de fin de la personne morale
20/01/2032
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
152000 EUR
Adresse du siège
40 RUE GERARD PHILIPE 85000 LA ROCHE-SUR-YON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUSIN JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Nom, Prénom(s)
MERY PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
SOCIETE ICF ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Niort
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
32348072300044
Code APE
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Sans activité commerciale
Adresse
40 RUE GERARD PHILIPE
85000 , LA ROCHE-SUR-YON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/1988
Siret
32348072300028
Code APE
252E
Adresse
RUE DES PLESSES
85100 , LES SABLES D'OLONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
R ALEXIS CARREL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1994
Siret
32348072300036
Code APE
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Activité principale
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Adresse
RTE LES VIEILLES BIEES
85440 , TALMONT-SAINT-HILAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DES SABLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
09/09/2020
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 09/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
09/02/2017
Description
Jugement du tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon en date du 08/02/2017 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2017, désignant en qualité de liquidateur SCP DOLLEY-COLLET prise en la personne de Maître Olivier COLLET 72 BD Aristide BRIAND CS 50011 85000 LA ROCHE SUR YON,.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/10/2010
Description
: Cessation totale d'activité avec maintien provisoire de l'immatriculation au RCS pour une durée de 2 ans
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/07/2006
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitie du capital social, suite à décision du 05/07/2006.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/01/1982
Description
Historique des observations depuis le 21/01/1982 : TITRE DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LES SABLES VENDEE JOURNAL. MOD DU 4.12.1984. ACHAT DU FONDS DE COMMERCE ET ARTISANAL DE FABRICATION DE PIECES INDUSTRIELLES PAR THERMOFORMAGE DES MATIERES PLASTIQUES A LA SARL BUPFORM RCS LA ROCHE/YON B 317.237.089. (MOD 4.12.84) AU PRIX STIPULE DE : 36.000 F. A CPTER DU 1.10.1984 (JOURNAL D'ANNONCES LEGALES OUEST-FRANCE DU 10.11.1984) NON COMMERCIAUX : BUPSANIT-BUPFORM BUPSANIT PRISE EN LOCATION-GERANCE D'UN FONDS ARTISANAL DE FABRICATION D'ENSEIGNES APPARTENANT A MR PIERRE BUCHY (NON INSCRIT AU RCS ) A CPTER DU 1.10.1984 MOD. DU 8.08.90 : SUPPRESSION DE L'ACTIVITE "FABRICATION D'ENSEIGNE" A/C/ DU 1.03.88. FIN DE LA LOCATION-GERANCE CONSENTIE PAR BUCHY PIERRE. REPRISE DE LADITE BRANCHE D'ACTIVITE PAR M. BUCHY PIERRE. MOD. DU 28.07.2005 : SIEGE SOCIAL ET ETS PRINCIPAL SIS ZI LES PLESSES, 1 RUE ALEXIS CARREL 85100 CHATEAU D'OLONNE SONT TRANSFERES ROUTE DES SABLES, LES VIEILLES BIEES 85440 TALMONT SAINT HILAIRE A/C/ DU 12.07.2005.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 01/07/2010. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).