Entreprise : SCI ETC CHATILLON - SIREN 323 448 951
Identité
(Entreprise radiée le 09/06/2020)
Dénomination
SCI ETC CHATILLON
SIREN (siège)
323 448 951
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2008
Date de fin de la personne morale
30/07/2042
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
330660 EUR
Adresse du siège
25 RUE DOCTEUR ROBERT 21400 CHATILLON-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLAS CHRISTELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Darois
Nom, Prénom(s)
LECOUET AUDREY , ESTELLE , ALICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Saint-Pierre-les-Nemours
Nom, Prénom(s)
FAORO SANDRA , MARIE-ANGELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
VAUTRIN FREDERIC , RAYMOND , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
VENTALON ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Asnières-les-Dijon
Nom, Prénom(s)
LEBLANC LIONEL , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Marsangy
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE EMMANUEL , JEAN-PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Montbard
Nom, Prénom(s)
CHAUSSY JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Chevannes
Nom, Prénom(s)
DELZAIVE STEPHANE , PATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Fourchambault
Nom, Prénom(s)
BISSERON THIERRY , PIERRE , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
BOULIC CLAUDE , PIERRE , YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Charbuy
Nom, Prénom(s)
CATTEY PHILIPPE , ABEL , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Cuffy
Nom, Prénom(s)
DE ABREU FERREIRA SEVERINE
Nom d'usage
DE ARO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Corvol-l'Orgueilleux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1994
Siret
32344895100026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE GASTON ARBOUIN
10000 , TROYES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
32344895100034
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de biens immobiliers et leur gestion
Adresse
25 RUE 25 rue du Docteur Robert
21400 , Chatillon-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1981
Siret
32344895100018
Code APE
702A
Adresse
6 AV DE MESSINE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6194
Date d'ajout
09/06/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/04/2020 Liquidateur : LEJEUNE Emmanuel Jean-Paul Le siège de la liquidation est fixé à : 25 rue du Docteur Robert 21400 Chatillon sur seine Journal d'annonces légales : l'auxois libre en date du 15/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6195
Date d'ajout
09/06/2020
Description
Radiation du RCS le 09/06/2020 avec effet au 30/04/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).