Entreprise : CUMA LA DOMPIARRIRE - SIREN 323 400 796
Identité
Dénomination
CUMA LA DOMPIARRIRE
Sigle
CUMA
SIREN (siège)
323 400 796
Date d'immatriculation au RNE
06/01/1982
Début d’activité
06/07/1981
Date de fin de la personne morale
05/01/2031
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
utilisation de matériel agricole en commun
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
1048.85 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 71520 DOMPIERRE-LES-ORMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUCAIGNE JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Dompierre-les-Ormes
Nom, Prénom(s)
AUCAIGNE FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Dompierre-les-Ormes
Nom, Prénom(s)
BOUCHOT ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Dompierre-les-Ormes
Nom, Prénom(s)
BOURGEON GAETAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1990
Commune de résidence
Dompierre-les-Ormes
Nom, Prénom(s)
COMBIER JEAN-LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Dompierre-les-Ormes
Nom, Prénom(s)
DESBOIS CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Dompierre-les-Ormes
Nom, Prénom(s)
DUPASQUIER CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Dompierre-les-Ormes
Nom, Prénom(s)
RENON MATTHIEU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Dompierre-les-Ormes
Nom, Prénom(s)
RENON MIKAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Dompierre-les-Ormes
Nom, Prénom(s)
TERRIER JEAN , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Dompierre-les-Ormes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/07/1981
Siret
32340079600013
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
utilisation de matériel agricole en commun
Adresse
MAIRIE
71520 , DOMPIERRE-LES-ORMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/002791
Date d'ajout
24/04/2021
Description
Déclaration des bénéficiaires effectifs.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/002790
Date d'ajout
24/04/2021
Description
Modification relative aux dirigeants AUCAIGNE Jean Pierre nom d'usage : AUCAIGNE Jean n'est plus vice-président AUCAIGNE Jean Pierre nom d'usage : AUCAIGNE Jean devient administrateur RENON Marcel Francois nom d'usage : RENON Marcel n'est plus secrétaire SIVIGNON Bernard nom d'usage : SIVIGNON Bernard n'est plus trésorier RENON Mikaël nom d'usage : RENON Mikaël devient administrateur RENON Matthieu nom d'usage : RENON Matthieu devient administrateur BOUCHOT André nom d'usage : BOUCHOT André devient administrateur BOURGEON Gaëtan nom d'usage : BOURGEON Gaëtan devient administrateur DESBOIS Christophe nom d'usage : DESBOIS Christophe devient administrateur AUCAIGNE Frédéric nom d'usage : AUCAIGNE Frédéric devient administrateur TERRIER Jean François nom d'usage : TERRIER Jean devient administrateur COMBIER Jean-Luc nom d'usage : COMBIER Jean-Luc devient administrateur à compter du 16/09/2020
Numéro d'observation
3929
Date d'ajout
28/12/2004
Description
CONVERSION DU CAPITAL INITIAL EN EUROS ANCIEN CAPITAL : 6 880 F - NOUVEAU CAPITAL : 1 048,85 EUROS CAPITAL MAXIMUM : 30 000 EUROS Date d'effet : 31 décembre 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 11 décembre 1981 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 09 juillet 1981
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AGREE SOUS LE NUMERO 71-792 PAR ARRETE DE M. LE PREFET DE S & L EN DATE DU 05.07.84.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).