Entreprise : SARL S TROIS E - SIREN 323 399 196
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2022)
Dénomination
SARL S TROIS E
SIREN (siège)
323 399 196
Date d'immatriculation au RNE
11/01/1982
Date de fin de la personne morale
10/01/2032
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
101988.39 EUR
Adresse du siège
3 CHE DE SURVILLE 13510 EGUILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ORIEUX EDOUARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
EGUILLES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/04/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/11/1982
Siret
32339919600019
Nom commercial
S 3 E
Enseigne
S 3 E
Code APE
312A
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDE ET REALISATION D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE
Adresse
3 CHE CHE. DE SURVILLE
13510 , EGUILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20562
Date d'ajout
21/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 21/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11202
Date d'ajout
30/03/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
4495
Date d'ajout
05/06/1997
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 04/06/97, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE CLOTURE LE PLAN DE CESSION.
Numéro d'observation
1229
Date d'ajout
12/02/1993
Description
VENTE DU FONDS A N.S.3.E A COMPTER DU 12 AVRIL 1990
Numéro d'observation
8300
Date d'ajout
14/12/1990
Description
Modification d'office PAR ORDONNANCE DEPOSEE AU GREFFE LE 12.12.90 LE JUGE COMMISSAIRE AUTORISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE CHEZ: BANQUE FININDUS RUE FREDERIC MISTRAL 13100 AIX EN PCE DIT QUE LE COMPTE FONCTIONNERA SOUS LA SIMPLE SIGNATURE DE ME MARIANI TANT AU DEBIT QU'AU CREDIT AUTORISE LA SOCIETE A SOLLICITER UNE LIGNE DE CESSION DE CREANCE A HAUTEUR DE 100.000.00 FRANCS
Numéro d'observation
7009
Date d'ajout
29/10/1990
Description
Modification d'office 22.10.90 LE TRIBUNAL DE COMMERCE ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SARL S 3 E AUTORISE L'ADMINISTRATEUR A PASSER LES ACTES DE CESSION ET NOMME COMMISSAIR A L'EXECUTION DU PLAN : ME GUY MARIANI RCE LES FONTAINES RUE GUSTAVE DESPLA CES 13100 AIX EN PCE A COMPTER DU 22.10.90
Numéro d'observation
4362
Date d'ajout
09/07/1990
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 2 JUILLET 1990, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE STATUANT SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS OUVRE UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (TITRE I). DESIGNE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE : MME AUBRIEUX, DE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME LIOTTA ADMINISTRATEUR DE L'ETUDE MILETTO 3, BD ARISTIDE BRIAND 13100 AIX EN PROVENCE, D'ADMINISTRATEUR : ME GUY MARIANI RES LES FONTAINES RUE GUSTAVE DESPLACES 13100 AIX EN PROVENCE AVEC MISSION D'ASSISTANCE. LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 28 JUIN 1990.
Numéro d'observation
4276
Date d'ajout
28/06/1990
Description
Modification d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, LE 28 JUIN 1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 669 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 101 988.39 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).