Entreprise : SOCIETE FONCIERE DE L'ANSE MARCEL - SIREN 323 377 580
Identité
Dénomination
SOCIETE FONCIERE DE L'ANSE MARCEL
Sigle
SFAM
SIREN (siège)
323 377 580
Date d'immatriculation au RNE
08/07/1985
Début d’activité
15/01/1982
Date de fin de la personne morale
07/07/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Lotissement, aménagement, construction de tout terrain en vue de leur revente
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
225000 EUR
Adresse du siège
LD ANSE MARCEL 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD ALAIN , MICHEL , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Boullay-les-Troux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/1982
Siret
32337758000028
Nom commercial
S F A M
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Lotissement, aménagement, construction de tout terrain en vue de leur revente
Autres Activités
Lotissement, aménagement, construction de tout terrain en vue de leur revente
Adresse
LD ANSE MARCEL
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/12/1981
Siret
32337758000010
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
16 AV GEORGE V
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
18/08/1986
Siret
32337758000036
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
1 RUE VERNIER
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/09/1987
Siret
32337758000044
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
15 VLA AUBLET
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2286
Date d'ajout
05/09/2005
Description
Changement de gérantAncien gérant Mr moreau jeanNouveau gérant Mr Smadja SimonPublication dans le journal le probant en date du 02/08/2005Date d'effet : 21/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1759
Date d'ajout
21/08/2003
Description
Changement de gérantAncien gérant Mr Lott Hugues à compter du 31/012/02 nouveau gérant Mr moreau Jean-Paul à compter du 03/03/2003
Numéro d'observation
339
Date d'ajout
07/02/2002
Description
Diminution du capital et conversion en eurosAncien capital social 6 800 000 F nouveau capital social 225 000 euros transformation de la sa en SARL à compter du 27/12/2001
Numéro d'observation
1324
Date d'ajout
29/05/2000
Description
Modification autreÀ compter du 27 avril 2000 (Pv age) décision de continuation de la société malgré une situation nette inférieure à la moitie du capital social
Numéro d'observation
1728
Date d'ajout
18/04/1997
Description
Nomination de Mr Simonnet Jean aux fonctions de directeur général en remplacement de Mr Fredj rêné, démissionnaire nomination de Mr Duffour Michel, représentant permanent de la G.M.F nomination de Mr Lott Hugues, aux fonctions de président du C.A. En remplacement de Mr Simonnet Jean, démissionnaire à compter du 26.02.97
Numéro d'observation
1294
Date d'ajout
21/02/1997
Description
Augmentation du capitalde 24 700 000 F pour le porter à 25 900 000 F puis réduction du capital à 6 800 000f. À compter du 27/12/96
Numéro d'observation
807
Date d'ajout
30/12/1996
Description
Nomination de Mr Fredj rêné aux fonctions de directeur général en remplacement de Mr Vial Jean-Jacques, démissionnaire, à compter du 31.12.94
Numéro d'observation
806
Date d'ajout
30/12/1996
Description
Nomination de M. Moreau Jean-Paul, président en remplacement de Mr Dupont, démissionnaire, à compter du 19.10.94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 6 800 000.00 FRF nouveau montant : 1 036 653.32 EurCession de parts sociales en date du 21/06/2005 enregistré Augreffe le 04/08/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).