Entreprise : HOCHE & ASSOCIES - SIREN 323 265 280
Identité
Dénomination
HOCHE & ASSOCIES
SIREN (siège)
323 265 280
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1981
Début d’activité
01/10/1981
Date de fin de la personne morale
15/12/2080
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
371 BD DES SAVEURS 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CRE@VALLEE NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORDJA JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Paris 09
Nom, Prénom(s)
BOUTY CATALYNE
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
SANILHAC
Nom, Prénom(s)
ESCROUZAILLES PHILIPPE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Saint-Astier
Nom, Prénom(s)
JOUSSET JACQUES , FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Saint-Loubès
Nom, Prénom(s)
LEUGER ALAIN , FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Carsac-Aillac
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU JEAN-LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Brive-la-Gaillarde
Nom, Prénom(s)
SANTOS ANNE-MARIE
Nom d'usage
BOUSSELY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Thenon
Dénomination
FITECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Changé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
32326528000053
Nom commercial
EXPERVISE
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Adresse
371 BD DES SAVEURS
24660 , COULOUNIEIX-CHAMIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CRE@VALLEE NORD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
32326528000012
Code APE
6920Z - Activités comptables
Activité principale
Activités comptables
Adresse
5 PL HOCHE
24000 , PERIGUEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/10/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/03/1999
Siret
32326528000038
Code APE
741C
Adresse
RUE PIERRE ROSSIGNOL
24200 , SARLAT-LA-CANEDA - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DU BELLAY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/2000
Siret
32326528000046
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Adresse
AV DE SELVES
24200 , SARLAT-LA-CANEDA - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE MONTAIGNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49623
Date d'ajout
09/11/2017
Description
Radiation. Cessation d'activité le 30/09/2017 suite à l'apport de la branche d'activité à la société HOCHE ET ASSOCIES SARLAT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
601
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).