Entreprise : SOCIETE DE PREFABRICATION ET MENUISERIE - SIREN 323 255 257
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2020)
Dénomination
SOCIETE DE PREFABRICATION ET MENUISERIE
Sigle
SOPREMEN
SIREN (siège)
323 255 257
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1985
Date de fin de la personne morale
23/12/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
211905 EUR
Adresse du siège
6 AV DES IRIS 91420 MORANGIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONSIGLIO FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Nom, Prénom(s)
DEFONTE EVELYNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Cambrai
Dénomination
COGEFIS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cambrai
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
32325525700053
Adresse
102 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOFRADOM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/12/1981
Siret
32325525700046
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise générale de bâtiment et toutes opérations y afférentes
Adresse
6 AV 6 Avenue DES IRIS
91420 , Morangis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1985
Siret
32325525700020
Enseigne
SOPREMEN
Code APE
452V
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
4 RUE DES MORTEAUX
92160 , ANTONY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37381
Date d'ajout
21/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 18/12/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : La Selarl Mjc2a, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37381
Date d'ajout
21/12/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
56995
Date d'ajout
07/07/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 06/07/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00232 désigne liquidateur La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 27/07/2015 , maintient administrateur, La Selarl A & M Aj Associés, en la personne de Me Avezou, Administrateur Judiciaire Associé 5 bd de l'Europe 91000 EVRY
Numéro d'observation
54168
Date d'ajout
16/03/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry , prononce en date du 16/03/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00232 , date de cessation des paiements le 05/03/2015 désigne Administrateur La Selarl A & M Aj Associés, en la personne de Me Avezou, Administrateur Judiciaire Associé 5 Boulevard de l'Europe 91000 Évry avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 16/09/2015 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
17/01/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
29/10/1999
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).