Entreprise : ETABLISSEMENTS CABARET - SIREN 323 223 123
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS CABARET
SIREN (siège)
323 223 123
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1981
Date de fin de la personne morale
15/12/2031
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
3 RUE GUYNEMER 60190 ESTREES-SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICKLIN GERMAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Laon
Nom, Prénom(s)
CAUGANT CHRISTIAN , JEAN , YVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
CABARET PATRICE , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Estrées-Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
32322312300023
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
négoce de matériaux de construction et de combustibles.
Adresse
3 RUE 3 Rue Guynemer
60190 , Estrées-Saint-Denis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
32322312300015
Code APE
515F
Adresse
86 AV DE FLANDRES
60190 , ESTREES-SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5277
Date d'ajout
12/06/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5277
Date d'ajout
12/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 12 juin 2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Angel-Hazane représentée par Me Denis Hazane . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 12 juin 2019
Numéro d'observation
43284
Date d'ajout
10/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 10/06/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00071 désigne liquidateur SCP Angel-Hazane représentée par Me Denis Hazane 1 rue des Bonnetiers 60200 Compiègne , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 4/07/2015
Numéro d'observation
41542
Date d'ajout
15/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 15/04/2015 nommant administrateur Me Jean Rongeot 28 RUE Sire Firmin Leroux 80003 AMIENS CEDEX 1 lequel aura pour mission : assister le débiteur
Numéro d'observation
40422
Date d'ajout
04/03/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne , prononce en date du 04/03/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00071 , date de cessation des paiements le 25/02/2015 désigne Mandataire judiciaire SCP Angel-Hazane représentée par Me Denis Hazane 1 rue des Bonnetiers 60200 Compiègne , , et ouvre une période d'observation expirant le 04/09/2015 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/12/1981
Description
Historique des observations depuis le 16/12/1981 : JOURNAL CONSTITUTION : PICARDIE LA GAZETTE DU 10 AVRIL 1997 : INSCRIPTION MODIFICATIVE : ANCIEN SIEGE SOCIAL AU 10 MARS 1997 :ESTREES SAINT DENIS 86 AVENUE DE FLANDRE -------------------------------------------------- Du 6 juin 2003 : inscription modificative : Ancienne forme sociale au 20 mai 2003 : S.A.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).