Entreprise : AGENCE ANTILLES METROPOLE - SIREN 323 199 828
Identité
Dénomination
AGENCE ANTILLES METROPOLE
Sigle
AGAM
SIREN (siège)
323 199 828
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1981
Début d’activité
01/11/1981
Date de fin de la personne morale
15/11/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Études, gestion, participation, opérations mobilières et immobilières
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
1 B RUE REPUBLIQUE 97100 BASSE-TERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOY EPSE PENCHARD TANIA , CATHERINE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Basse-Terre
Nom, Prénom(s)
PENCHARD JEAN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Basse-Terre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1981
Siret
32319982800027
Nom commercial
A.G.A.M.
Enseigne
A.G.A.M.
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Études, gestion, participation, opérations mobilières et immobilières
Autres Activités
Études, gestion, participation, opérations mobilières et immobilières
Adresse
1 B RUE REPUBLIQUE
97100 , BASSE-TERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1868
Date d'ajout
28/07/2005
Description
Modification sur les dirigeantsNouveau gérant Mr Penchard Jean-MichelDate d'effet : 01/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1817
Date d'ajout
08/08/2001
Description
Augmentation du capitalD'une somme de 108.000,00 Frset d'autre part d'une somme de 225.574,00 F ancien capital était d'une somme de 60.000,oo Frs le nouveau capital est fixé à 393.574,00 F conversion du capital en euros et de l'augmenter pour le porter de 59.999,97 euros à 60.000 euros par incorporation d'une somme de 0,03 euro le nouveau capital est de 60.000 euros à compter du 29/06/2001
Numéro d'observation
195
Date d'ajout
12/01/1999
Description
Nomination de mme Foy Thania Catherine Marie ÉPSE Penchard aux fonctions de Co-Gerante, à compter du 01.07.98
Numéro d'observation
1652
Date d'ajout
03/10/1994
Description
Nomination de MME Tania Penchard, associée, en qualité de Co-Gerante en remplacement de M. Jacques Leal, démissionnaire, à compter du 20.06.94 cessions de parts sociales : Acte du 13.06.94 entre : M. Jacques Leal & M. Gerard Penchard - mme Annie Leal & mme Huguette Penchard - M. Jacques Leal & M. Jean-Michel Penchard mme Annie Leal & mme Tania Penchard
Numéro d'observation
229
Date d'ajout
31/01/1994
Description
Mise en harmonie avec la loi du 24.07.66 et décret du 23.03.67Continuation de la société, malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital à compter du 26.06.93
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/10/1984
Description
Modification autreDécision de continuation (article 68 - loi du 24 juillet 1966) à compter du 01/08/84
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).