Entreprise : GAEC DE LA BIDELLERIE - SIREN 323 125 781
Identité
Dénomination
GAEC DE LA BIDELLERIE
SIREN (siège)
323 125 781
Date d'immatriculation au RNE
25/11/1981
Début d’activité
01/10/1981
Date de fin de la personne morale
24/11/2080
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
124890 EUR
Adresse du siège
L OUDON 14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5996 ROUTE DE LA MAISON ROUGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUNAY FLORIAN , ANTOINE , LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Courtonne-les-Deux-Églises
Nom, Prénom(s)
LAUNAY DIDIER , FERNAND , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Saint-Pierre-en-Auge
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
32312578100019
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires
Autres Activités
Elevage de vaches laiti?res,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
5996 L OUDON
14140 , SAINT-PIERRE-EN-AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
5996 ROUTE DE LA MAISON ROUGE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1605
Date d'ajout
17/11/1998
Description
Modification autre Démission de madame Marie-Thérèse Launay de ses fonctions de Co-Gerante à compter du 30/09/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1339
Date d'ajout
25/10/1991
Description
Augmentation du capital Porte de 1.048.800 F à 1.248.000 F// prorogation de durée de 40 ans à compter du 30/09/91
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/12/1985
Description
Agrément d'un nouvel associé et Co-Gerant de Mr Launay Didier augmentation du capital social porte à 1.048.800 F à compter du 01/10/1985 (délibération)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 248 000.00 FRF nouveau montant : 190 256.37 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).