Entreprise : ENTREPRISE PASSE - SIREN 323 055 970
Identité
Dénomination
ENTREPRISE PASSE
SIREN (siège)
323 055 970
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1981
Date de fin de la personne morale
03/12/2031
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
518326.66 EUR
Adresse du siège
189 RUE GEORGES BONNAC 33000 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASSE THIERRY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Latresne
Nom, Prénom(s)
PASSE SOPHIE , MONIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Latresne
Nom, Prénom(s)
DUBRANA ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Latresne
Nom, Prénom(s)
BEAUPIGNY JEAN , YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Pessac
Dénomination
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
32305597000020
Code APE
267Z
Origine du fonds
Apport
Activité principale
Constructions funeraires, marbrerie generale, vente de fleurs naturelles et autres articles funeraires
Adresse
189 RUE GEORGES BONNAC
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1981
Siret
32305597000012
Code APE
267Z
Adresse
114 AV JEAN JAURES
33520 , BRUGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
32305597000038
Code APE
267Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
1 ) Fabrication de monuments funeraires (donnee en location gerance) 2 ) vente de pose de monuments funeraires vente de couronnes mortuaires de tous articles funeraires et fleurs naturelles (exploitee directement)
Adresse
AV JEAN PERRIN
33700 , MERIGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74328
Date d'ajout
06/06/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 11/01/2006 nommant M. Antoine LIQUARD 33000 BORDEAUX juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6298
Date d'ajout
17/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 12-01-2004 nommant M. Henri WISSE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12228
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
36817
Date d'ajout
18/08/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09-08-2000 , arrêtant le plan de cession au profit de De la société nouvelle passe Sarl et de l'Eurl Asseo . Nomme commissaire à l'exécution du plan Maître gilles Sautarel 27 bis, cours de Verdun 33000 Bordeaux
Numéro d'observation
25629
Date d'ajout
23/03/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux En date du 15-03-2000 A autorisé la continuation de l'exploitation jusqu'au 18-08-2000
Numéro d'observation
18416
Date d'ajout
30/12/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux En date du 15-12-1999 A autorisé la continuation de l'exploitation jusqu'au 18-04-1999
Numéro d'observation
7701
Date d'ajout
19/08/1999
Description
Le tribunal de commerce de Bordeaux , a prononcé en date du 18-08-1999 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié , date de cessation des paiements le 11-08-1999 , et a désigné juge commissaire Mr gay Christian , administrateur Me Sautarel 27 bis, Crs de Verdun 33000 Bordeaux avec pour mission : Assistance , représentant créanciers Scp Silvestri Baujet 23, rue du chai des farines 33000 Bordeaux Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
13846
Date d'ajout
12/08/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux , en date du 11/08/1999
Numéro d'observation
48513
Date d'ajout
08/08/1997
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30-04-1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).