Entreprise : GFA CHARLES LANNES - SIREN 322 845 678
Identité
Dénomination
GFA CHARLES LANNES
SIREN (siège)
322 845 678
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1981
Début d’activité
19/10/1981
Date de fin de la personne morale
18/10/2028
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
propriété, jouissance par bail de terres agricoles. Propriété, jouissance par bail de terres agricoles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE LA FONTAINE 02160 ROUCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARIAS Y RODRIGUEZ LUISA
Nom d'usage
CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Roucy
Nom, Prénom(s)
CHARLES LAETITIA , VIOLETTE , GENEVIEVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHARLES ELODIE , HUGUETTE , CHRISTIANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Roucy
Nom, Prénom(s)
CHARLES OLIVIER , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1992
Commune de résidence
Roucy
Nom, Prénom(s)
CHARLES NICOLAS , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1996
Commune de résidence
Roucy
Nom, Prénom(s)
CHARLES PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Agon-Coutainville
Nom, Prénom(s)
CHARLES DOMINIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Roucy
Nom, Prénom(s)
LANNES CHRISTIANE
Nom d'usage
CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1932
Commune de résidence
Roucy
Nom, Prénom(s)
SERET-GENET JOELLE , JEANNE-MARIE
Nom d'usage
CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Roucy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/10/1981
Siret
32284567800026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété, jouissance par bail de terres agricoles. Propriété, jouissance par bail de terres agricoles.
Autres Activités
propriété, jouissance par bail de terres agricoles. Propriété, jouissance par bail de terres agricoles.
Adresse
23 RUE DE LA FONTAINE
02160 , ROUCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
32284567800018
Code APE
702B
Adresse
02160 , ROUCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/11/2014
Description
Prorogation de la durée de la société de 17 ans à compter du 20/12/2011.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/02/2007
Description
--- CHANGEMENT DE GERANT A COMPTER DU 25.01.07, MODIFICATION DE LA GERANCE : MONSIEUR DENIS CALAIS A DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE GERANT MADAME CHRISTIANE CHARLES, MONSIEUR PHILIPPE CHARLES ET MONSIEUR DOMINIQUE CHARLES ONT ETE NOMMES GERANTS POUR UNE DUREE INDETERMINEE MODIFICATION DE LA DENOMINATION QUI EST DESORMAIS : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHARLES LANNES LE SIEGE SOCIAL PRIMITIVEMENT A ROUCY A ETE FIXE A ROUCY ( 02160 ) 23, RUE DE LAFONTAINE PROROGATION DU GFA JUSQU'AU 29 DECEMBRE 2011 L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 16.02.07 - DATE D'EFFET : 25/01/2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 1 200 000.00 FRF nouveau montant : 1 82 938.82 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/02/1997
Description
--- CHANGEMENT DE GERANT A COMPTER DU 30.12.96, NOMINATION DE M.CALAIS DENIS EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE M.CALAIS LOUIS, DECEDE L'AGRICULTEUR DE L'AISNE EN DATE DU 14.02.97
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/10/1981
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 526 le 12/10/1981 --- Publicité au Journal : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE --- Parution a u Journal le 18/09/1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).