Entreprise : SCI DES TROIS PINS - SIREN 322 789 256
Identité
Dénomination
SCI DES TROIS PINS
SIREN (siège)
322 789 256
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1981
Début d’activité
13/10/1981
Date de fin de la personne morale
12/10/2080
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Exploitation par bail, location ou bail à construction des biens immobiliers apportés à la société, acquis ou loués par elle
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
14 RUE DES EGAUX 17880 LES PORTES-EN-RE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REGRENY SYLVIE , PAULETTE , CECILE
Nom d'usage
DALLA ROSA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Les portes-en-Ré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/10/1981
Siret
32278925600037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Exploitation par bail, location ou bail à construction des biens immobiliers apportés à la société, acquis ou loués par elle
Autres Activités
Exploitation par bail, location ou bail à construction des biens immobiliers apportés à la société, acquis ou loués par elle
Adresse
14 RUE DES EGAUX
17880 , LES PORTES-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/1981
Siret
32278925600011
Code APE
702C
Adresse
78 RUE THIERS
17590 , ARS-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/2000
Siret
32278925600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6026 CHE DES SABLES
17590 , ARS-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2398
Date d'ajout
09/05/2008
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 17/03/2008 : Changement de nom d'usage de la gérante : ancien :FERRAND née REGRENY Sylvie nouveau : DALLA ROSA née REGRENY Sylvie Transfert de l'établissement principal à compter du 17/03/2008 : Ancienne adresse : 6026 chemin des Sables 17590 ARS EN RE Nouvelle adresse : 14 rue des Egaux 17880 Les Portes-en-Ré Transfert du siège social à compter du 17/03/2008 : Ancienne adresse : 6026 chemin des Sables 17590 ARS EN RE Nouvelle adresse : 14 rue des Egaux 17880 Les Portes-en-Ré
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2004
Date d'ajout
11/05/2005
Description
Changement de gérant DEMISSION DE MR FERRAND DOMINIQUE EN QUALITE DE CO-GERANT. MME FERRAND SYLVIE RESTE SEULE GERANTE. Date d'effet : 26/06/2004
Numéro d'observation
4116
Date d'ajout
07/12/2000
Description
NOMINATION DE MR FERRAND DOMINIQUE ET MME FERRAND NEE REGRENY SYLVIE EN QUALITE DE CO-GERANTS EN REMPLACEMENT DE MR LAPORTE CLAUDE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL SIS DE ARS EN RE 78 RUE THIERS A ARS EN RE 6026 CHEMIN DES SABLES Date d'effet : 26/10/2000
Numéro d'observation
2331
Date d'ajout
22/08/1991
Description
ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31.10 NOUVELLE 31.12> A COMPTER DU 260791
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
"CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET : 322.789.256.00037 CODE NAF : 6820B LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 182 938.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).