Entreprise : SOCIETE CADI - SIREN 322 625 963
Identité
Dénomination
SOCIETE CADI
SIREN (siège)
322 625 963
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1981
Début d’activité
01/08/1981
Date de fin de la personne morale
19/08/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, import de toute marchandise et denrée, tout produit Alimen taire naturel, congelé, surgelé
Code APE
4639A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Capital social
900000 EUR
Adresse du siège
TERMINAL DE JARRY 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC HOUELBOURG III
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOCIETE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Petit-Bourg
Dénomination
CABINET ADAM DEMOUCHY & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mont-Saint-Aignan
Dénomination
LCM AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Le François
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1981
Siret
32262596300010
Code APE
4639A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente, import de toute marchandise et denrée, tout produit Alimen taire naturel, congelé, surgelé
Adresse
TERMINAL DE JARRY
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC HOUELBOURG III
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4474
Date d'ajout
19/09/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/05/2014 :Partant : HUYGHUES DESPOINTES Jean-Marie-Joseph Michel, PrésidentNouveau : SOCIETE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE (SA) représentée par HUYGHUES-DESPOINTES Jean, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5752
Date d'ajout
27/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/05/2010 : Partant : CASSIUS DE LINVAL Michel, Commissaire aux comptes suppléant Partant : ADAM Tony, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS CABINET ADAM DEMOUCHY & ASSOCIES représentée par ADAM Tony, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SELARL LCM AUDIT représentée par CASSIUS DE LINVAL Michel, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
5330
Date d'ajout
13/11/2006
Description
Modification autreCC TIT PARTANT : BERGER CLAUDEPV DU 30/06/06 / FRANCE ANTILLES DU 22/09/06Date d'effet : 30/06/2006
Numéro d'observation
2746
Date d'ajout
31/05/2005
Description
Modification autreCC TIT PARTANT : K P M G ET SON REPRES. ADAM TONYNOUVEAU CC SUP : CASSIUS DE LINVAL MICHELPV DECIS/ASSOCIES DU 16/03/05Date d'effet : 16/03/2005
Numéro d'observation
1082
Date d'ajout
10/03/2003
Description
Modification autreANCIENNE FORME JURIDIQUE : S A NOUVELLE FORME JURIDIQUE : STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ADMINISTRATEURS PARTANTS : STE FRIGORIFIQUE DE BERGEVIN (SOFRIBER) STE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE (SAFO) - MR HUYGHUES-DESPOINTES MARTIN ANCIENNEMENT PRESID DU CONS D'ADM ET ADM : MR HUYGHUES-DESPOINTES JEAN MARIE JOSEPH MICHEL - DEVIENT PRESIDENT A COMPTER DU 23 12 02 PV AGE DU23 12 02 JOURNAL DE PARUTION : FRANCE ANTILLES DU 13 02 03
Numéro d'observation
366
Date d'ajout
24/01/2002
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 914 640.10 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 900 000 EUROS A COMPTER DU 15 11 01 ADMINISTR DE SAFO REMPLACE PAR MR HUYGHUES DESPOINTES CHRISTOPHE MARIE JOSEPH A COMPTER DU 16 11 01 ADMINISTR PARTANT : MR DE LAVIGNE SAINTE SUZANNE LIONNEL MARIE JOSEPH JACQUES A COMPTER DU 15 11 01 PRESID DU CONS D'ADMINISTR : MR DE LAVIGNE SAINTE SUZANNE LIONEL MARIE JOSEPH JACQUES A COMPTER DU 23 10 01 ADMINISTR NOUVEAU : HUYGHUES DESPOINTES MARTIN MARIE JOSEPH A COMPTER DU 15 11 01 PRESID CONSEIL ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR : MR HUYGHUES DESPOINTES JEAN MARIE JOSEPH MICHEL A COMPTER DES 15 11 01 ET 16 11 01 PRESIDENT DU CA PARAQTANT : MR DE LAVIGNE SAINTE SUZANNE LIONEL, EST DEVE ADS A CPTER DU 231001
Numéro d'observation
1095
Date d'ajout
16/03/2001
Description
Modification autreCCS PARTANT: MR MARRAUD DES GROTTES RAYMOND CCT PARTANT: STE ANTILLAISE DE REVISION COMPTABLE 2 CCT NOUVEAUX: KPMG ENTREPRISES, MR CLAUDE BERGER CCS NOUVEAU: MR JACQUEMIN ANDRE. A COMPTER DU 15.06.2000
Numéro d'observation
4248
Date d'ajout
13/12/1999
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL: 1.500.000 FRS NOUVEAU CAPITAL: 6.000.000 FRS A COMPTER DU 30.11.99
Numéro d'observation
1852
Date d'ajout
21/05/1999
Description
Modification autreADS PARTANT : SOGEDIAL CHANGEMENT DES REPRESENTANTS : POUR LA STE FRIGORIFIQUE DE BERGEVIN : MR HUYGHUES DESPOINTES MARIE JOSEPH GASTON GERARD EN REMPLACEMENT DE MR VILLIN POUR LA STE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE (SAFO : MR HUYGHUES DESPOINTES JEAN MARIE JOSEPH MICHEL A CPTER DU 15 03 99
Numéro d'observation
4025
Date d'ajout
10/12/1998
Description
Modification autrePRES DU CA ET ADS PARTANT : MR BALLAND MICHEL PRES DU CA ET ADS NOUVEAU : MR DE LAVIGNE SAINTE SUZANNE LIONEL MARIE JOSEPH JACQUES A CPTER DU 02 09 98
Numéro d'observation
4313
Date d'ajout
30/12/1997
Description
Modification autreNOUVEAU REPRESENTANT PERMANENT DE LA STE SOFRIBER : MR VILLIN GERARD MAURICE GEORGES A CPTER DU 17 10 97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/10/1989
Description
FUSION PARTIEL D'ACTIF ENTRE LA SOFROI ET CADI A COMPTER DU 05/05/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/04/1987
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 30/01/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 914 694.10 EURCFE CCI 27/06/05 : REDRESSEMENT SUR LA MODIFICATION DES C aux CCC SUP PARTANT : JACQUEMIN ANDRE / NOUVEAU CC TIT : ADAM TONYCASSIUS DE LINVAL MICHEL EST CC SUP ET NON CC TIT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).